Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de Juzgado de Distrito don Angel de Vargas Cortés.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de Juzgado de Distrito don Rafael Esteban Perera.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Real Decreto 2913/1979, de 27 de diciembre, por el que se destina al Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor al Contralmirante don Antonio Urcelay Rodríguez.
Real Decreto 2914/1979, de 27 de diciembre, por el que se nombra Director de la Escuela de Guerra Naval al Vicealmirante don Saturnino Suanzes de la Hidalga.
Real Decreto 2915/1979, de 27 de diciembre, por el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Vicealmirante don Miguel Morgado Aguirre.
Real Decreto 2916/1979, de 27 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando Anfibio al Contralmirante don Alfonso de las Heras Palacios.
Orden de 3 de enero de 1980 por la que se dispone cese en el cargo de Director de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria don Julián Campo Sainz de Rozas.
Orden de 3 de enero de 1980 por la que se nombra Director de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria a don Juan Rincón Olivares.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del Cabo primero del Cuerpo de la Policía Nacional don Emilio Santos Silva.
Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que se nombra a don Faustino Alvarez y Alvarez Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Vigo.
Orden de 10 de diciembre de 1979 por la que se declara la jubilación forzosa del Magistrado de Trabajo en situación de excedencia voluntaria don Juan Ramírez Fernández.
Orden de 19 de diciembre de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 2 y Decano de Zaragoza, don Benjamín Blasco Segura, pase destinado a la Magistratura número 1 de la propia provincia.
Orden de 19 de diciembre de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo de Teruel, don Vicente Goñi Larumbe, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 2 de Zaragoza.
Orden de 19 de diciembre de 1979 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 14 de Barcelona, don Miguel Angel Luelmo Millán, pase destinado a la Magistratura de Teruel.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid