Orden de 2 de julio de 1979 por la que se eleva a definitiva relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la A.I.S.S., referida al 1 de julio de 1977 y publicada por Orden de 18 de julio de 1978, e insertándose con indicación del número de Registro de Personal correspondiente.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se otorgan por adjudicación directa los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombra, en virtud de oposición, funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Pedro Díaz Pintado del Castillo, Fiscal de Distrito.
Orden de 6 de julio de 1979 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Francisco Iñiguez Celestino, Fiscal de Distrito.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara jubilado por cumplimiento de la edad reglamentaria a don José María Zaragoza y García Escudero, Secretario de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Orden de 29 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector del Instituto de Estudios Fiscales a don Joaquín Velasco del Mazo.
Resolución de la Inspección General del Servicio de Vigilancia Fiscal por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Resolución de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera del Organismo.
Orden de 19 de julio de 1979 por la que se dispone el cese de don Angel López de Fez, como Director de la Obra Sindical de Educación y Descanso.
Orden de 19 de julio de 1979 por la que se dispone el cese de don Fabriciano Corchete Vicente, como Subdirector de la Obra Sindical de Educación y Descanso.
Orden de 19 de julio de 1979 por la que se nombra Director del Instituto Social del Tiempo Libre a don Bruno Torresano Guerreiro.
Orden de 19 de julio de 1979 por la que se nombra Secretario general del Instituto Social del Tiempo Libre a don Gabriel Manuel García y García.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid