Edukia ez dago euskaraz
Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se amplía la delegación de atribuciones conferidas al Subsecretario de este Departamento por Orden de 15 de diciembre de 1975.
Orden de 7 de abril de 1976 sobre actualización de documentos catastrales de la contribución rústica y pecuaria.
Orden de 30 de marzo de 1976 por la que se asimilan, a efectos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, determinadas categorías profesionales contenidas en la Ordenanza Laboral para el personal de las Compañías de Vuelos Charter.
Corrección de errores de la Orden de 29 de marzo de 1976 por la que se fija el precio del kilogramo de semilla de algodón para molturación, a efectos de determinar el precio teórico del algodón nacional en la campaña 1975/76.
Decreto 794/1976, de 18 de marzo, por el que se regula la representación del Ministerio de Comercio y de la RENFE en el Pleno de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se establecen las dependencias del Instituto de la Juventud con el Instituto de Estudios Políticos y la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 17 de marzo de 1976 por la que se otorga por adjudicación directa el destino que se menciona al Guardia primero de la Guardia Civil que se indica don Crescencio Blázquez Lumbreras.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra en concurso de traslados a los Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, que se mencionan para las Secretarias de las Audiencias que también se expresan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal don José Benito Izquierdo.
Orden de 10 de marzo de 1976 por la que pasa a honorífico en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se menciona.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que causa baja, por los motivos que se indican, en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se relaciona.
Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelve el concurso convocado para proveer en turno ordinario de antigüedad vacantes entre funcionarios sanitarios procedentes de la Zona Norte de Marruecos.
Orden de 14 de enero de 1976 por la que se dotan en la Universidad Autónoma de Madrid las cátedras que se indican y se adscriben a las mismas a los Catedráticos nombrados por Decreto de 5 de diciembre de 1975 don Nicolás Cabrera Sánchez y don Alberto Sols García.
Resolución de la Universidad de Valencia por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Administrativa al opositor aprobado en las pruebas selectivas restringidas convocadas por dicho Organismo autónomo.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica plaza a los opositores aprobados de la especialidad de Dermatología de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 26 de febrero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 5 de diciembre de 1972 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 4 de diciembre de 1974 para proveer plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 4 de diciembre de 1974 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se nombra Presidente de la Comisión Nacional de Geología a don José María Ríos García.
Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se dispone el cese de don Eugenio Muñoz López como Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 8 de abril de 1976 por la que se dispone el cese de don Francisco Cabeza López como Subjefe provincial del Movimiento de Málaga
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se dispone el cese de don Manuel del Hoyo Aguilera como Director del Departamento de Participación de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se nombra a don Manuel del Hoyo Aguilera Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 10 de abril de 1976 por la que se nombra a don Gonzalo Fernández Suárez de Deza Director del Departamento de Participación de la Delegación Nacional de la Juventud.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir veinticinco plazas vacantes en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
Resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado por la que se prorroga el plazo establecido para el comienzo del segundo ejercicio de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.º del Reglamento de las mismas.
Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones convocadas para ingreso en doble turno, restringido y libre en el Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal, designado para actuar en la Audiencia Territorial de Granada.
Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones convocadas para ingreso en doble turno, restringido y libre, en el Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal para actuar en la Audiencia Territorial de Las Palmas.
Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones convocadas para ingreso en doble turno, restringido y libre, en el Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal designado para actuar en la Audiencia Territorial de Valladolid.
Resolución del Tribunal de oposiciones entre Notarios por la que se hace público el cuestionario para el segundo ejercicio de dichas oposiciones, convocadas en 6 de diciembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del día 26 del mismo mes y año).
Resolución de la Junta del Puerto de Tarragona sobre relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre para cubrir una plaza de Oficial administrativo, vacante en dicho Organismo.
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se publica la relación de aspirantes admitidos y excluidos a los concursos de acceso convocados para la provisión de las cátedras de Universidad que se citan.
Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 1975 por la que se anuncia para su provisión a concurso-oposición la plaza de Profesor agregado del grupo XVI, «Metalotecnia (Polvometalotecnia, Fundiciones y Aleaciones no Férreas)», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se rectifica el Tribunal Provincial que ha de informar en la resolución del concurso libre de méritos para la provisión de plazas de Farmacéuticos de la Ciudad Sanitaria «Principes de España», de la Seguridad Social de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se aprueba la propuesta del Tribunal designado para juzgar el concurso-oposición de Especialistas de Odontología de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se rectifica el Tribunal provincial que ha de informar en la resolución del concurso libre de méritos para la provisión de plazas de facultativos de la Residencia Sanitaria Comarcal «Virgen de Altagracia», de la Seguridad Social de Manzanares (Ciudad Real).
Resolución del Tribunal designado para juzgar el concurso-oposición convocado por la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión para proveer en propiedad plazas de Especialistas de Cirugía General de la Seguridad Social, por la que se convoca a los señores opositores para la realización del segundo ejercicio.
Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que se hace pública la composición del Tribunal que ha de juzgar la oposición para proveer en propiedad tres plazas de Técnicos de Administración General.
Resolución de la Diputación Provincial de Logroño referente al concurso-oposición para proveer en propiedad tres plazas de Asistentes Sociales.
Resolución del Ayuntamiento de Alicante referente al concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza vacante en la plantilla de Técnicos de Administración Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Jefe Coordinador de los Servicios Técnicos Municipales.
Resolución del Ayuntamiento de Callosa de Ensarriá referente a las convocatorias concursos para la provisión de las plazas que se citan.
Resolución delAyuntamiento de Huelva por la que se hace pública la composición del Tribunal del concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Orden de 28 de febrero de 1976 por la que se nombra el Tribunal encargado de juzgar los exámenes de admisión de alumnos extranjeros a la Sección de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática.
Orden de 16 de marzo de 1976 por la que se clasifica el Juzgado de Paz de Jaraiz de la Vera (Cáceres).
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Conserje segundo del Ejército don Juan Benedicto Sánchez.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Constanza Gómez Torres, viuda del Teniente Médico don Eduardo Henares Mendieta.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo con fecha 4 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Capitán de Corbeta Ingeniero don Rafael Pío Loureiro Feal.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo con fecha 20 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ex Auxiliar 2.º Graduado de Alférez de Sanidad don José Fernández Serrano.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 17 de diciembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad mercantil «Cory Hermanos, S. A.».
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 17 de diciembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad mercantil «Cory Hermanos, S. A.».
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 19 de noviembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante de Infantería de Marina, retirado, don José Guerra González.
Orden de 22 de marzo de 1976 por la que se dispone la ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Mula Avellaneda y dos más, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de abril de 1974, en relación con el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, ejercicio 1969.
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos por la que se amplía la autorización número 50, concedida a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en solicitud de cuentas restringidas de recaudación de tributos en los establecimientos que se citan.
Cambios oficiales del día 14 de abril de 1976.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se hace pública la autorización otorgada a la Sociedad «Compañía de Suministros Marítimos del Estrecho, S. A.», para la construcción de un almacén dedicado a suministros a buques en una parcela de unos 3.800 metros cuadrados de superficie, en la zona franca de la de servicio del Puerto de Algeciras-La Línea.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife por la que se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan.
Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras de Valencia por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las parcelas que se citan, afectadas por la autopista Tarragona-Valencia, sección II, trozo VI-A, término municipal de Benicarló (Castellón).
Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras de Valencia por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las parcelas que se citan, afectadas por la autopista Tarragona-Valencia, sección II, trozo V términos municipales de Oropesa y Cabanes (Castellón).
Real Decreto 795/1976, de 9 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Rafael Leoz de la Fuente.
Orden de 22 de marzo de 1976 por la que se deniega el traspaso a «Industrias Vinícolas del Oeste, S. A.» (INVIOSA), de los beneficios concedidos a don Juan Cenzual Coca por la instalación de una bodega en Aceuchal (Badajoz).
Corrección de errores de la Orden de 3 de febrero de 1976 por la que se regula la denominación de origen «Valdepeñas» y su Consejo Regulador.
Decreto 796/1976, de 5 de marzo, por el que se autoriza a «Celulosa de Levante, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de estopas y desperdicios de lino y de cáñamo y la exportación de pastas textiles al sulfato, blanqueadas, para la fabricación de papel.
Orden de 10 de marzo de 1976 por la que se autoriza el cambio de dominio «mortis causa» del vivero «Balbina número 2» a favor de don José Pena Costa.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Exprinter, S. A., Uruguaya de Turismo», y se concede a la misma Agencia autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Global Tours & Travel Ltd.», y se concede a la Agencia de Viajes «Global of London Tours & Travel Ltd.» autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Nawas Tourist Agency» y se concede a la misma Agencia autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Voyagence» y se concede a la misma Agencia autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a «Viajes Taber, S. A.».
Decreto 797/1976, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Plan Parcial de Ordenación «Camino Viejo de Villaverde» para terrenos limitados: Al Norte, por la plaza Elíptica y calle de Marcelo Usera; al Sur, carretera de Carabanchel a la de Andalucía; al Este, calle de Mariano Vela y límite de terrenos del Patrimonio Municipal, y al Oeste, por la Vía Lusitana y Autopista de Toledo.
Orden de 11 de marzo de 1976 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se aprueba el proyecto de expropiación de la Actur «Sabadell-Tarrasa», sita en los términos municipales de Sabadell, Tarrasa y San Quirico de Tarrasa (Barcelona).
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 15 de marzo de 1976 por la que se acuerda anular y dejar sin efecto la Orden de 4 de noviembre de 1972, aprobatoria del justiprecio del polígono Fingoy (2.ª ampliación) de Lugo, disponiendo la elaboración y tramitación de un nuevo proyecto de expropiación.
Orden de 15 de marzo de 1976 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficial sita en la calle Marqués de Dos Aguas, número 46, de Bétera (Valencia), de don Tomás Medrano García.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficial sita en Corujo-Vigo (Pontevedra) de don Ramón Arbones Dávila.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficial sita en piso 1.º, letra B, de la finca número 8 de la calle Infanta María Teresa, de esta capital, de don José María Salgado López.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril