Orden de 22 de septiembre de 1967 por la que se nombra a don Mariano Martínez Benzall Agente de la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.
Orden de 23 de septiembre de 1967 por la que se dispone el cese de los Instructores que se mencionan en las Compañías Móviles de la Guardia territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 23 de septiembre de 1967 por la que se nombra al Brigada de la Guardia Civil don Horacio Mansilla Cascallana para cubrir vacante de su empleo en las Compañías Móviles que se mencionan.
Orden de 25 de septiembre de 1967 por la que se dispone el cese del Inspector del Cuerpo General de Policía don Rafael Rojas Moreno en la Policía Gubernativa de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 25 de septiembre de 1967 por la que se dispone el cese de don Teodoro Sáez Fernández en la Escuela Normal del Magisterio de Santa Isabel de Fernando Poo.
Orden de 25 de septiembre de 1967 por la que se dispone el cese en el Servicio de Enseñanza de la Guinea Ecuatorial de don Juan Antonio Gómez Varillas.
Orden de 25 de septiembre de 1967 por la que se nombra a don Jacinto López González Representante del Gobierno General de la Provincia de Sahara en Las Palmas de Gran Canaria.
Orden de 25 de septiembre de 1967 por la que se nombra al Capitán de Ingenieros, E. A., don Manuel Dapena Amigo Adjunto de primera de los Servicios de Información y Seguridad de la Provincia de Sahara.
Orden de 25 de septiembre de 1967 por la que se nombra al Capitán de Infantería, E. A., don Francisco Pastor Tortajada Jefe de Parque y Talleres de Automovilismo del Gobierno General de la Provincia de Sahara.
Orden de 26 de septiembre de 1967 por la que se dispone el cese de don Armando Fernández Carbonell en el cargo de Subdelegado de Hacienda de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 27 de septiembre de 1967 por la que se otorga por adjudicación directa un destino a un Guardia segundo de la Guardia Civil.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone la publicación de la baja del ex Policía del Cuerpo de Policía Armada don Felipe Mendo Nieto.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se publica la inclusión en el escalafón B de Médicos titulares, de acuerdo con la convocatoria según Resolución de 31 de enero de 1967.
Resolución del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica por la que se resuelve el concurso de traslado entre Jefes clínicos de dicho Organismo y se les da destino.
Orden de 11 de septiembre de 1967 por la que se nombra Directora en comisión de servicio del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Elda-Pretel a doña María Teresa Soler Pastor, Catedrática numeraria de «Francés» del Instituto de Albaida.
Orden de 13 de septiembre de 1967 por la que se rectifica error de nombre en la publicación de la Orden de aprobación del expediente de las oposiciones a plazas de profesores agregados de «Matemáticas» de Institutos de Enseñanza Media y nombramiento de opositores propuestos por el Tribunal.
Orden de 16 de septiembre de 1967 por la que se encarga de la Dirección del Instituto Nacional femenino de Enseñanza Media «Murillo», de Sevilla a don Vicente Genovés Amorós, Catedrático de dicho Centro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid