Orden de 18 de abril de 1961 por la que se dispone el cese del Brigada de la Guardia Civil don Alejandro Zarzosa Fraile en el cargo de Instructor de primera clase de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 3 de mayo de 1961 por la que se declara jubilado al Portero segundo de los Ministerios Civiles don Juan García Sosa.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala en el Cuerpo de Delineantes Cartográficos, en vacante producida por jubilación de don Cleto Vicente Moya Sacristán.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara jubilado al Delineante Cartográfico don Cleto Vicente Moya Sacristán, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se dispone un ascenso de escala reglamentario en el Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se disponen ascensos de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos, en vacante producida por fallecimiento de don Pedro Gálligo Kolly.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro a don Carlos Martínez López.
Orden de 24 de abril de 1961 por la que se rectifica la de 17 del corriente mes referente al Tribunal de oposiciones restringidas entre Secretarios de Tribunales.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a don Alonso Hoyas Bernal a la primera categoría del Cuerpo de Agentes de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra Secretario de la Audiencia Provincial de Palencia al Secretario de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, don Francisco José López Camacho Pareja.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueven a las categorías que se indican a diversos Agentes judiciales.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión Provincial de Albacete a don Prudencio de la Casa de Dios.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife a don José Domínguez Erena.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve a la categoría inmediata a don Pedro María Díaz de Murugarren.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve a la categoría inmediata a los Maestros del Cuerpo Facultativo de Prisiones relacionados en la misma.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila, por haber cumplido la edad reglamentaria, al Notario de Madrid don José Martín López.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se transcriben nombramientos interinos de Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local.
Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax por la que se adjudican una plaza de Jefe de los Equipos de Fotoseriación y dos Subjefaturas Médicas para el mismo servicio a los señores que se relacionan.
Orden de 5 de abril de 1961 por al que se aprueba el expediente de oposiciones libre a plazas de Profesores adjuntos numerarios de «Ciencias Naturales» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y se destina a los opositores aprobados a los que se mencionan.
Orden de 7 de abril de 1961 por la que se aprueba el expediente de oposiciones libres a plazas de Profesores adjuntos numerarios de «Filosofía» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y se destina a los opositores aprobados a los que se mencionan.
Orden de 13 de abril de 1961 por la que se concede un aumento de un cincuenta por ciento sobre su sueldo inicial a los Profesores de «Religión» de los Centros de Enseñanza Media y Profesional que se detallan.
Orden de 25 de abril de 1961 por la que se aprueba el expediente de las oposiciones libres a plazas de Profesores adjuntos numerarios de «Griego» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
Orden de 25 de abril de 1961 por la que se promueve a la categoría de Jefe superior de Administración Civil del Cuerpo Técnico-administrativo del Departamento a don Angel Salcedo y Lamo de Espinosa.
Resolución de la Subsecretaría por la que se efectúa corrida de escalas, por ascenso del Jefe superior de Administración Civil de primera clase, con ascenso, del Cuerpo Técnico-administrativo de este Departamento don Angel Salcedo y Lamo de Espinosa.
Resolución de la Subsecretaría por la que se efectúa corrida de escalas como consecuencia del fallecimiento del Jefe de Administración Civil de primera clase, con ascenso, del Cuerpo Técnico-Administrativo de este Departamento don Manuel Oliva Gavía.
Resolución de la Subsecretaría por la que se jubila a don Jesús Noguerol Sierra, Jefe superior de Administración Civil del Cuerpo Técnico-administrativo de este Ministerio.
Resolución de la Subsecretaría por la que se aprueba corrida de escala en el Cuerpo de Ingenieros de Minas.
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se declara en la situación de supernumerario al Ingeniero Industrial don Gabriel Rodríguez del Palacio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid