Real Decreto 993/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Raquel González Redondo como Directora del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación.
Real Decreto 994/2021, de 16 de noviembre, por el que se nombra Director del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación a don Alfredo Rodríguez Flores.
Acuerdo de 11 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial 2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Real Decreto 995/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Hernández Ruigómez como Embajador de España en la República de Angola.
Real Decreto 996/2021, de 16 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Angola a don Manuel María Lejarreta Lobo.
Real Decreto 997/2021, de 16 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Albania a don Álvaro Renedo Zalba.
Real Decreto 998/2021, de 16 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en Nepal a don José María Ridao Domínguez.
Real Decreto 999/2021, de 16 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República Socialista Democrática de Sri Lanka a don José María Ridao Domínguez.
Real Decreto 1000/2021, de 16 de noviembre, por el que se designa Embajador en Misión Especial para la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a don Álvaro Iranzo Gutiérrez.
Real Decreto 1001/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Ana Gallego Torres como Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos.
Real Decreto 1002/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Diego Íñiguez Hernández como Director del Gabinete de la Ministra de Defensa.
Real Decreto 1003/2021, de 16 de noviembre, por el que se promueve al empleo superior, con carácter honorífico y a título póstumo, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.
Real Decreto 1004/2021, de 16 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Defensa a don Juan José García de la Cruz Herrero.
Real Decreto 1005/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Félix Peinado Castillo como consejero del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales.
Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de septiembre de 2021.
Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de julio de 2021.
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de septiembre de 2021.
Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de septiembre de 2021.
Real Decreto 1006/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Elena Biurrun Sainz de Rozas como Directora del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Real Decreto 1007/2021, de 16 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Pacheco Mateo-Sagasta como Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria.
Real Decreto 1008/2021, de 16 de noviembre, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a doña María Teresa Ledo Turiel.
Real Decreto 1009/2021, de 16 de noviembre, por el que se nombra Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria a doña Elena Biurrun Sainz de Rozas.
Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Rubio Ordóñez.
Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Galdo Vega.
Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Pisonero Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid