Real Decreto 954/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña María Aurora Mejía Errasquín como Directora del Departamento de Unión Europea del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 955/2021, de 2 de noviembre, por el que se nombra Directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea a doña María Aurora Mejía Errasquín.
Real Decreto 956/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Carlos Ruiz González como Embajador en Misión Especial para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.
Real Decreto 957/2021, de 2 de noviembre, por el que se nombra Director General del Español en el Mundo a don Guillermo Escribano Manzano.
Real Decreto 958/2021, de 2 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Colombia a don Joaquín María de Arístegui Laborde.
Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de junio de 2021.
Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se declara la jubilación voluntaria de la notaria de Segovia doña María Antonia Santero de la Fuente.
Real Decreto 959/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone la sustitución de una consejera del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones sindicales.
Real Decreto 960/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Luis Álvarez-Ossorio Álvarez como Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Real Decreto 961/2021, de 2 de noviembre, por el que se nombra Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación a don Ernesto Abati García-Manso.
Real Decreto 962/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Ernesto Abati García-Manso como Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno.
Real Decreto 963/2021, de 2 de noviembre, por el que se nombra Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno a don Alberto García González.
Real Decreto 964/2021, de 2 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Alberto García González como Secretario General Técnico.
Real Decreto 965/2021, de 2 de noviembre, por el que se nombra Secretaria General Técnica a doña Laura Cadenas Lázaro.
Orden ETD/1179/2021, de 2 de noviembre, por la que se dispone el cese de don Emilio García García como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Orden ETD/1180/2021, de 2 de noviembre, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a doña María de Reparaz de la Serna.
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores en la de 6 de agosto de 2021, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Andrés Honrubia Escribano.
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Córcoles González.
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena de la Casa Esperón.
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ángeles Rodríguez Domenech.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid