Acuerdo de 1 de julio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso, convocado por Acuerdo de 18 de marzo de 2021, en la Escuela Judicial.
Acuerdo de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don Pedro Antonio Mas Cladera.
Acuerdo de 24 de marzo de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada del Magistrado don José Luis Rodríguez Greciano.
Real Decreto 496/2021, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan José Escobar Stemmann como Embajador de España en la República de Iraq.
Real Decreto 497/2021, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Ignacio Santos Aguado como Embajador de España en la República Islámica de Mauritania.
Real Decreto 498/2021, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Alfonso Lucini Mateo como Embajador en Misión Especial para Asuntos de Oriente Medio y del Mediterráneo.
Real Decreto 499/2021, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Jaime Lacadena Higuera como Embajador en Misión Especial para las Fundaciones Iberoamericanas.
Real Decreto 500/2021, de 6 de julio, por el que se designa Embajador de España en la República de Irak a don Pedro Martínez-Avial Martín.
Real Decreto 501/2021, de 6 de julio, por el que se designa Embajadora de España en la República Islámica de Mauritania a doña Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez.
Real Decreto 502/2021, de 6 de julio, por el que se designa Embajador de España en Granada a don Fernando Nogales Álvarez.
Real Decreto 503/2021, de 6 de julio, por el que se designa Embajador de España en la República Cooperativa de Guyana a don Fernando Nogales Álvarez.
Real Decreto 504/2021, de 6 de julio, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don Ignacio Frutos Ruiz.
Real Decreto 505/2021, de 6 de julio, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Ignacio Paz García.
Resolución de 30 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de mayo de 2021.
Resolución de 26 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Leonardo Franco.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid