Real Decreto 166/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don César Alejandro Mogo Zaro como Director de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 167/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Francisco José Salazar Rodríguez como Director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 168/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Pau Vicent Marí Klose como Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
Orden de 14 de marzo de 2019, por la que se destina a los Jueces que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 171/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Fernando Martínez López como Director General para la Memoria Histórica.
Real Decreto 172/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia a don José Francisco Ortiz Navarro.
Real Decreto 173/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Fiscal de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo a doña Pilar Fernández Valcarce.
Real Decreto 174/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias a don Luis del Río Montesdeoca.
Real Decreto 175/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón a don Enrique Pera Elfau.
Real Decreto 176/2019, de 22 de marzo, por el que se adjudica plaza vacante de segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Zaragoza a doña Sonia María Rubio Anaya.
Real Decreto 177/2019, de 22 de marzo, por el que se adjudica plaza vacante de segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Zaragoza a doña Teresa Lapeña Escusol.
Real Decreto 178/2019, de 22 de marzo, por el que se adjudica plaza vacante de segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a doña Pilar Cerdá Bestard.
Real Decreto 179/2019, de 22 de marzo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Manuel Navarrete Paniagua.
Real Decreto 180/2019, de 22 de marzo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Fernando Mora Moret.
Real Decreto 181/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don José Javier Izquierdo Roncero como Secretario General de Infraestructuras.
Real Decreto 182/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Ornella Chacón Martel como Presidenta del Ente Público Puertos del Estado.
Real Decreto 183/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Secretario General de Infraestructuras a don Julián López Milla.
Real Decreto 184/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Presidente del Ente Público Puertos del Estado a don Salvador Antonio de la Encina Ortega.
Real Decreto 185/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Héctor José Gómez Hernández como Director General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Real Decreto 186/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Silvia Buabent Vallejo como Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Real Decreto 187/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a doña Rocío Rodríguez Prieto.
Real Decreto 188/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Isaura Leal Fernández como Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico.
Real Decreto 189/2019, de 22 de marzo, por el que se nombran patronos gubernamentales del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad con plaza vinculada.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid