Real Decreto 73/2019, de 15 de febrero, por el que se designa Embajadora de España en la República de Ruanda a doña Francisca María Pedrós Carretero.
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de diciembre de 2018.
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de diciembre de 2018.
Real Decreto 74/2019, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo.
Orden HAC/136/2019, de 31 de enero, por la que se dispone el cese de don Gustavo González de Vega como Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife.
Orden HAC/137/2019, de 31 de enero, por la que se dispone el cese de don Carlos Antonio Ester Sánchez como Delegado Especial de la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria.
Orden HAC/138/2019, de 31 de enero, por la que se designa Delegado Especial de la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria a don Gabriel Corujo Bolaños.
Orden HAC/139/2019, de 31 de enero, por la que se designa Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife a don Moisés Oxala Romero Arias.
Real Decreto 75/2019, de 15 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jorge Fabra Utray como Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid