Acuerdo de 21 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Joaquín Huelin Martínez de Velasco.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de abril de 2018.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Castalla don José Luis Moler Bienes.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Alcalá de Henares don José Javier Castiella Rodríguez.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Mojácar don Diego Ortega Leyva.
Orden HAC/698/2018, de 29 de junio, por la que se dispone el cese del Delegado Especial de la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla.
Orden HAC/699/2018, de 29 de junio, por la que se designa al Delegado Especial de la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla.
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de doña María Ángeles Ortega Rodríguez como Subdelegada del Gobierno en Ávila.
Resolución de 28 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Roberto Saiz Alonso como Subdelegado del Gobierno en Burgos.
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Antonio Andrés Laso como Subdelegado del Gobierno en Salamanca.
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de doña Pilar Sanz García como Subdelegada del Gobierno en Segovia.
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social.
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 28 de junio de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de abril de 2018.
Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Karina Boltes Espínola.
Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Francisco Rábano Llamas.
Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Germán Ros Magán.
Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Fernández Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid