Orden de 26 de marzo de 2013, por la que se destina a los Jueces nombrados por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 185/2013, de 11 de marzo, por el que se declara la jubilación voluntaria de don Emilio Fernández Castro.
Real Decreto 186/2013, de 11 de marzo, por el que se declara la jubilación voluntaria de don Ildefonso Quesada Padrón.
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Ecija, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a la notaria de dicha localidad, doña Inmaculada Mateos Martel.
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombran Notarios Archiveros de Protocolos de los Distritos Notariales de Almansa, Manzanares y Motilla del Palancar, pertenecientes al Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, a los notarios de dichas localidades, don Ignacio Javier Torres López, doña María José García Calatayud y don Vicente Francisco Cervera Muñoz, respectivamente.
Orden JUS/497/2013, de 21 de marzo, por la que se adjudica destino a don Pedro Ignacio Gómez García, según lo dispuesto en la Orden JUS/296/2013, de 13 de febrero, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Gustavo Fernández Fernández.
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Jesús Muro Molina, registrador de la propiedad de Chiclana de la Frontera n.º 2.
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Julián Muro Molina, registrador de la propiedad de Alacant/Alicante II.
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Algete, don Agustín Tena Capdevila.
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Inca, don Domingo Bonnin Siquier.
Orden DEF/498/2013, de 25 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/115/2013, de 28 de enero.
Resolución 400/38025/2013, de 21 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionaria de doña Julia Isabel Martínez Martínez, perteneciente a la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Escala de Gestión de Organismos Autónomos, Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional a don Néstor Carmona Fernández.
Orden HAP/499/2013, de 20 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2829/2012, de 18 de diciembre.
Orden ECD/500/2013, de 5 de marzo, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza pública y privada y por el grupo de personal de administración y de servicios de los centros docentes.
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Anna Neus Igual Muñoz.
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Amparo Bes Piá.
Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Joaquín Redondo González.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid