Real Decreto 104/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel López Nadal como Embajador de España en el Reino de Tailandia.
Real Decreto 105/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel López Nadal como Embajador de España en el Reino de Camboya.
Real Decreto 106/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel López Nadal como Embajador de España en la República Democrática Popular de Laos.
Real Decreto 107/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel López Nadal como Embajador de España en la Unión de Myanmar.
Real Decreto 108/2009, de 6 de febrero, por el que se designa Embajador de España en el Reino de Tailandia a don Ignacio Sagaz Temprano.
Real Decreto 109/2009, de 6 de febrero, por el que se designa Embajador en Misión Especial para Camboya a don Mariano Alonso-Burón y Aberasturi.
Real Decreto 110/2009, de 6 de febrero, por el que se designa Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para la Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas a don Juan Manuel Romero de Terreros Castilla.
Orden JUS/185/2009, de 28 de enero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombran vocales del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.
Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Tesifon Joya Pérez, registrador de la propiedad de Almería nº 3.
Orden DEF/186/2009, de 29 de enero, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/3433/2008, de 25 de noviembre.
Orden ESD/187/2009, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESD/3630/2008, de 2 de diciembre.
Orden TIN/188/2009, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/3631/2008, de 28 de noviembre.
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de noviembre de 2008.
Real Decreto 111/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel Oñorbe de Torre como Vicepresidente Segundo del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Real Decreto 112/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jaime Alejandre Martínez como Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Real Decreto 113/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Almudena Rodríguez Sánchez-Beato como Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Real Decreto 114/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Vicepresidente Segundo del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a don Ildefonso Hernández Aguado.
Real Decreto 115/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a don Francisco Mombiela Muruzábal.
Real Decreto 116/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña María Jesús Rodríguez de Sancho.
Real Decreto 117/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de Vivienda a doña Caridad Batalla Junco.
Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Jorge Antonio Cervilla Ballesteros.
Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Antonia María Ortiz Ballesteros.
Resolución de 22 de enero de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Bueno López.
Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Fabian Guillén Arco.
Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Martínez Serna.
Resolución de 16 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Redondo Pastor.
Resolución de 28 de enero de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid