Real Decreto 784/1998, de 30 de abril por el que se confiere a su Alteza Real don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Costa Rica.
Real Decreto 609/1998, de 2 de abril, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don Felipe de la Cueva Vázquez.
Real Decreto 785/1998, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Saúco como Director general del Servicio Exterior.
Real Decreto 786/1998, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Santiago Cabanas Ansorena como Director general de Relaciones Culturales y Científicas.
Real Decreto 787/1998, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de doña María Cristina Barrios y Almazor como Directora general de Protocolo, Cancillería y Órdenes.
Real Decreto 788/1998, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don José Luis de la Peña Vela como Director general del Gabinete del Ministro.
Real Decreto 789/1998, de 30 de abril, por el que se nombra a don Rafael Mendívil Peydro Director general del Servicio Exterior.
Real Decreto 790/1998, de 30 de abril, por el que se nombra a don Antonio Núñez García-Saúco Director general de Relaciones Culturales y Científicas.
Real Decreto 791/1998, de 30 de abril, por el que se nombra a don José Luis de la Peña Vela Director general de Protocolo, Cancillería y Órdenes.
Real Decreto 792/1998, de 30 de abril por el que se nombra a don Santiago Cabanas Ansorena Director general del Gabinete del Ministro.
Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 1998 por la que se dispone el cese de doña María Paz Soler Ferrer como Directora del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí», de Valencia.
Resolución de 3 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 5 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Diputación Provincial de Toledo, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 16 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de dos Vigilantes.
Resolución de 28 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Badajoz, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 31 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Ordenanza.
Resolución de 1 de abril de 1998, del Ayuntamiento de Niebla (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de un Aparejador.
Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico metalúrgico.
Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de un Conductor.
Resolución de 31 de marzo de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Rafael Blasco Jiménez.
Resolución de 1 de abril de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Borrego Díaz, Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrito al Departamento de Álgebra, Computación, Geometría y Topología (actualmente Álgebra).
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Manuel López Romero Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Nicolás Ruiz Reyes Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», del Departamento de Electrónica.
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos Enríquez Turiño Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid