Real Decreto 547/1998, de 27 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Emilio Molins Guerrero.
Orden de 7 de abril de 1998 por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a los Cuerpos Especial Femenino, Especial Masculino y de Ayudantes, Escalas Masculina y Femenina de Instituciones Penitenciarias.
Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone el cese de doña María Paz Soler Ferrer como Directora del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí», de Valencia.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se modifica la Resolución de 30 de septiembre de 1997, en la que se hace pública la relación de miembros que componen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Orden de 24 de marzo de 1998 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 2 de febrero de 1998.
Orden de 24 de marzo de 1998 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 2 de febrero de 1998.
Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que se dispone el cese de don Agustín Grau Malonda como Subdirector general en el Departamento de Fusión y Partículas Elementales del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que se dispone el nombramiento de doña Lucila Izquierdo Rocha, como Subdirectora general en la Secretaría General de Relaciones Externas e Institucionales del CIEMAT.
Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), de corrección de errores en la de 9 de febrero de 1998, por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Albuixech (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), de corrección de errores en la de 10 de febrero de 1998, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Julián González Fernández Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filología Latina», adscrito al Departamento de Filologías Griega y Latina.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Ricardo López Albiñana Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Luis Fernández Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Juan Francisco Dols Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Antonio José Besa Gonzálvez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Leonor Ruiz Font Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 3 de abril de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Ramón Palmer Valero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid