Acuerdo de 1 de abril de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don José Ignacio Fontán Silva Letrado al servicio del Tribunal Supremo.
Orden de 7 de abril de 1998 por la que se dispone el cese de don Cristóbal Vergara Vergara como Oficial Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Resolución de 26 de marzo de 1998, de la Presidencia, por la que se adjudican dos puestos de trabajo, en cumplimiento de un acuerdo del Pleno que, estimando parcialmente dos recursos, deja sin efecto la adjudicación de dichos puestos, ordenando retrotraer las actuaciones de la Comisión de Valoración del concurso específico de méritos convocado por Resolución de 29 de abril de 1997, para Contadores Diplomados y funcionarios del grupo B de otras Administraciones Públicas.
Resolución de 12 de marzo de 1998, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Pedro José González-Trevijano Sánchez Catedrático de Universidad.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a doña Rosa María de la Cruz Fernández Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a doña Clara Cardone Riportella Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don Francisco José Rodríguez Urbano Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados», a doña María Dolores de Juan Vigaray.
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ildefonso Cases Andreu Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrito al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.
Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan Manuel Faramiñán Gilbert Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales» del Departamento de Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano.
Resolución de 31 de marzo de 1998, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don José Antonio Arruza Gabilondo, área de conocimiento «Didáctica de la Expresión Corporal».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid