Corrección de errores del Real Decreto 2273/1996, de 18 de octubre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Madrid a don Fernando Fernández Martín.
Real Decreto 2348/1996, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de División don Víctor Rodríguez Cerdido.
Real Decreto 2349/1996, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don José Malave Guisado.
Real Decreto 2350/1996, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Carlos Gabari Lebrón.
Real Decreto 2351/1996, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Manuel de Lara Cimadevilla.
Real Decreto 2352/1996, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Juan Ortuño Such.
Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José María Messeguer Rico como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia.
Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Vicente Javier Paya Algarra como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia.
Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se dispone el cese de don Juan Luis Peñafiel Ramón, como Secretario general del Gobierno Civil de Ciudad Real.
Real Decreto 2353/1996, de 8 de noviembre, por el que se nombra Secretario general de Comunicaciones a don José Manuel Villar Uribarri.
Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don Alfredo Agustín Sanuy como Director provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales de La Rioja.
Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el nombramiento de doña Ana Celia Díaz Martín, como Directora provincial C en el Instituto Nacional de Servicios Sociales de La Rioja.
Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 16 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Nuria Tabanera García Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Contemporánea».
Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Manuel Octavio Valcuende Paya Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Óscar pastor López Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Manuel Esteve domingo Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Comunicaciones.
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ángel Sánchez Fernández Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Manuel García Tijero Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ignacio Díez de Ulzurrun Romeo Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Construcciones Navales».
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Sinobas Alonso Catedrático de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Producción Vegetal».
Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramiento de Catedrático de Universidad.
Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Vidal Meliá Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Amparo Ayuso moya Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Teresa de la Cruz Cervera Crespo Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología Básica».
Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Consuelo Esteve Sánchez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Microbiología».
Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco Javier Aguirre Sadaba Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos».
Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don José Félix Ortiz Sánchez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», a don Pedro Agustín Pernias Peco.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid