Real Decreto 2178/1996, de 4 de octubre, por el que se dispone el cese de don Julio de la Guardia García como Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Real Decreto 2179/1996, de 4 de octubre, por el que se nombra Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a don Joaquín del Pozo López.
Real Decreto 2183/1996, de 4 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don Domingo Cervantes Espinosa.
Orden 430/38787/1996, de 30 de septiembre, por la que se dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Marcelino de Dueñas Fontán a la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada.
Orden 430/38776/1996, de 30 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don José Ramón Gutiérrez Díez como Director de Sanidad del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
Orden 430/38786/1996, de 30 de septiembre, por la que se nombra al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel Aboy Armendariz Delegado de Defensa en la provincia de Barcelona.
Real Decreto 2184/1996, de 4 de octubre, por el que se dispone el cese de Don Luis Carlos Croissier Batista como Presidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Real Decreto 2185/1996, de 4 de octubre, por el que se dispone el cese de don Aníbal Sánchez Andrés como Vicepresidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Real Decreto 2186/1996, de 4 de octubre, por el que se nombra a Don Juan Fernández-Armesto Fernández-España Presidente del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Real Decreto 2187/1996, de 4 de octubre, por el que se nombra a don Luis Ramallo García Vicepresidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Orden de 19 de agosto de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (5/96).
Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se nombra Asesor del Gabinete del Vicepresidente Primero del Gobierno a don Francisco Parra Cuadro.
Orden de 3 de octubre de 1996 por la que se nombra Asesor del Gabinete del Vicepresidente Primero del Gobierno a don Jorge Urrecho Corrales.
Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Luis Parras Guijosa Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa» del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid