Real Decreto 2108/1996, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Nicolás Martínez-Fresno y Pavía como Embajador de España en la República Argentina.
Real Decreto 2109/1996, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Fernando Martínez Westerhausen como Embajador de España en la República de Bolivia.
Real Decreto 2110/1996, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Carlos Carderera Soler como Embajador de España en la República de Turquía.
Real Decreto 2111/1996, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio Pedauyé y González como Embajador en Misión Especial.
Real Decreto 2112/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Rafael Fernández-Pita González Embajador de España en la República Popular de Angola.
Real Decreto 2113/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Carlos Carderera Soler Embajador de España en la República Argentina.
Real Decreto 2114/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja Embajador de España en Australia.
Real Decreto 2115/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Manuel Viturro de la Torre Embajador de España en la República de Bolivia.
Real Decreto 2116/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Yago Pico de Coaña y Valicourt Embajador de España en la República de Colombia.
Real Decreto 2117/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Carlos María Casajuana Palet Embajador de España en Malasia.
Real Decreto 2118/1996, de 20 de septiembre, por el que se designa a don Jesús Atienza Serna Embajador de España en la República de Turquía.
Real Decreto 2119/1996, de 20 de septiembre, por el que se nombra Directora del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia a doña María Victoria de Cáceres y Cassillas.
Real Decreto 2120/1996, de 20 de septiembre, por el que se concede el reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal a don Javier Moscoso del Prado y Muñoz.
Real Decreto 2121/1996, de 20 de septiembre, por el que se declara en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Juan Cesáreo Ortiz Úrculo.
Real Decreto 2122/1996, de 20 de septiembre, por el que se nombra a don Antonio Gómez Ciria Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Real Decreto 2123/1996, de 20 de septiembre, por el que se nombra a don Julio Pascual y Vicente Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Real Decreto 2124/1996, de 20 de septiembre, por el que se nombra a don Antonio Castañeda Boniche Vocal del Ttribunal de Defensa de la Competencia.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Eusebio Carlos Jiménez Arroyo como Subdirector general de Personal de la extinta Dirección General de Administración Penitenciaria.
Orden de 18 de septiembre de 1996 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden de 19 de septiembre de 1996 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Administración Pública para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Antonio Magariños Compaired como Subdirector general de Documentación, Investigación y Publicaciones del Instituto Nacional de Administración Pública.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese de doña Pilar Fabregat Romero como Subdirectora general de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Administración Pública.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese de doña M. Juana Martínez Aníbal-Álvarez como Subdirectora general de Formación en Administración Local del Instituto Nacional de Administración Pública.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Miguel Ángel Rodríguez Villanueva como Subdirector general de Formación Directiva y Planificación del Instituto Nacional de Administración Pública.
Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.
Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Cristina Montiel Molina Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional».
Resolución de 20 de agosto de 1996, de la Universidad «Pompeu Fabra», de Barcelona, por la que se hacen públicos los nombramientos de doña Julia López López y doña María Morras Ruiz-Falco.
Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Carlos Vázquez Cueto Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrito al Departamento de Derecho Mercantil.
Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Ana Rosa Diánez Martínez, Profesora titular de Universidad de esta Universidad, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra, mediante el sistema de libre designación, Jefe del Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid