Real Decreto 1957/1996, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Luis Roselló Serra como Embajador de España en la República Popular de Angola.
Real Decreto 1977/1996, de 23 de agosto, por el que se designa a don José Luis Roselló Serra Embajador de España en el Estado de Kuwait.
Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría, a los Policías alumnos que han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.
Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don José Arana Ortega como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Agustín María Domínguez Lobatón como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se nombra a don Francisco Solís Miró como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se nombra a don José Ramón Pérez Díaz-Alersi como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Orden de 14 de agosto de 1996 por la que se dispone el cese y nombramiento de diversos Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, a propuesta de la organización correspondiente.
Orden de 1 de septiembre de 1996 por la que se nombra, por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Subdirectora general de Programas en el Instituto de la Mujer a doña María Dolores Flores Cerdán.
Orden de 1 de septiembre de 1996 por la que se nombra, por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Subdirectora general de Cooperación en el Instituto de la Mujer a doña María Pilar Dávila del Cerro.
Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Fernando Valdés Dal-Ré como Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se nombra a don Juan García Blasco Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Secretaría General Adjunta, clase primera, del Ayuntamiento de Vigo, por el sistema de libre designación reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña Carmen Chinchilla Marín Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid