Orden de 26 de agosto de 1996 por la que se acuerda la rehabilitación en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia de don Carlos López Sánchez y el destino del mismo.
Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Coslada don Luis Ángel Planas Corsini, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 22 de agosto de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Sabadell don Agustín Subirats Bassas.
Orden 430/38692/1996, de 9 de septiembre, por la que se acuerda el cese del personal que a continuación se relaciona, en los puestos que se indican, como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de Defensa.
Orden 430/38693/1996, de 9 de septiembre, por la que se acuerda el nombramiento del personal que a continuación se relaciona, cuyos puestos han sufrido modificación como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de Defensa.
Orden 430/38694/1996, de 9 de septiembre, por la que se dispone el destino del General de Brigada de sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don José María Santa Valiente a la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Orden 430/38695/1996, de 9 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra en situación de reserva don José Herrero Pérez como Subdirector general de Servicios Económicos y Pagadurías de la Subsecretaría de Defensa.
Orden 430/38696/1996, de 9 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José García Rodríguez como Subdirector general de Prestaciones y Promoción Profesional de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Orden 430/38697/1996, de 9 de septiembre, por la que se acuerda el destino de los Oficiales Generales que a continuación se relacionan, al organismo que se cita, cuya organización ha sufrido modificación como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de Defensa.
Orden 431/38691/1996, de 2 de septiembre, por la que se nombra al Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Francisco de Asís Pérez García, Delegado de Defensa en la provincia de Soria.
Orden de 25 de julio de 1996 por la que se anula la adjudicación a doña María Cecilia Martínez Montero del puesto de trabajo de auxiliar de reparto en moto, en Terrassa, en estimación de un recurso ordinario interpuesto con fecha 11 de abril de 1996.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de diferentes Subdirectores generales de este Departamento.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de doña María del Carmen Pérez de Cabo como Subdirectora general en la Subdirección General de Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales, dependiente de la Secretaría General Técnica.
Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que se dispone el nombramiento de don Luis Carlos Mas García como Subdirector general en la Subdirección General de Planificación Energética.
Corrección de errores de la Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de funcionarios cuyos puestos de trabajo han sufrido modificaciones como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de la Presidencia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid