Real Decreto 2037/1996, de 9 de septiembre, por el que se designa a don José Javier Nagore San Martín Embajador de España en la República del Camerún.
Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda el reintegro en su cargo de Auxiliar de la Administración de Justicia de doña Francisca Llabrés Pujol.
Orden de 10 de julio de 1996 por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Inmaculada Fernández García.
Orden de 24 de julio de 1996 por la que se prorrogan las adscripciones temporales a los profesores de Enseñanza Secundaria destinados en escuelas europeas.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don J. Antonio Merino Barahona como Subdirector general de Vacuno y Ovino en la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de determinados Subdirectores generales del Departamento.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de funcionarios cuyos puestos de trabajo han sufrido modificaciones como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de la Presidencia.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerdan los ceses de determinados funcionarios, cuyos puestos han sido suprimidos como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de Administraciones Públicas.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de los funcionarios que a continuación se relacionan, cuyos puestos han sufrido alguna modificación como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de Administraciones Públicas.
Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de distintos Subdirectores generales y Directores territoriales.
Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Carlos Arrieta Benito como Secretario general del Instituto Nacional del Consumo.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Antonio Troya Panduro como Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid