Real Decreto 1433/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a don Gerardo Thomas Andreu Magistrado de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Real Decreto 1434/1996, de 7 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Tarragona a don Florencio Izquierdo Calpe.
Real Decreto 1435/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a doña María Jesús Emilia Fernández Benito Magistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Real Decreto 1436/1996, de 7 de junio, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a don Carlos Lesmes Serrano.
Real Decreto 1437/1996, de 7 de junio, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a don Juan Ignacio Zoido Álvarez.
Real Decreto 1571/1996, de 21 de junio, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a don Luis Saura Lluvia.
Acuerdo de 25 de junio de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 21 de febrero de 1996 sobre convocatoria de plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto para el año judicial 1996/1997, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
Resolución de 20 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden 432/38530/1996, de 27 de junio, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Resolución de 27 de junio de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se resuelve el concurso de traslado entre Corredores de Comercio Colegiados, convocado por Resolución de 15 de abril de 1996.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel Alonso de la Fuente como Subdirector general Operativo de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Luis Miguel Fresneda Fresneda como Subdirector general de Gestión de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don José Soleto Álvarez como Subdirector general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Ángel Mariano García Ergueta como Subdirector general de Inspección de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Gabriel Fuentes González como Comisario general de Información de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Enrique de Federico Pérez como Comisario general de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz como Comisario general de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Luis Luengo Alfonso como Comisario general de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Ángel Luis Fernández Cobos como Comisario general de Policía Científica de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Desiderio Sierra Pardo como Jefe de la División de Gestión Técnica de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Francisco de Asís Antón Medina como Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Jesús Espigares Mira como Jefe superior de Policía de Granada.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Pedro Díaz-Pintado Moraleda como Director del Gabinete de Evaluación y Seguimiento de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Pedro Díaz-Pintado Moraleda como Subdirector general Operativo de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Reverte Montagut como Subdirector general de Gestión de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Jesús Caballero Gallego como Subdirector general de Inspección de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Jesús de la Morena Bustillo como Comisario general de Información de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Jesús Espigares Mira como Comisario general de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Santiago Cuadro Jaén como Comisario general de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Prieto Montero como Comisario general de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don José Luis Méndez Moreno como Comisario general de Policía Científica de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don José María Cervera Villasán como Jefe de la División de Gestión Técnica de la Dirección General de la Policía.
Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Bautista Zurera Moltó como Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía.
Orden de 24 de junio de 1996 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 25 de mayo de 1995 para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.
Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don Agustín Martínez Escartín como Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.
Orden de 28 de junio de 1996 por la que se nombra a don Félix Pérez Miyares como Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Orden de 28 de junio de 1996 por la que se nombra a don Miguel Ángel Rubio Roiz como Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.
Orden de 24 de junio de 1996, por la que se dispone el cese de doña María Jesús Belén Alonso Durán como Subdirectora general de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud.
Orden de 24 de junio de 1996, por la que se dispone el cese de don Fernando Largo Aguado como Subdirector general de Conciertos del Instituto Nacional de la Salud.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid