Acuerdo de 27 de febrero de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara a doña Inmaculada Vacas Hermida en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo.
Acuerdo de 6 de marzo de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Fermín Francisco Hernández Gironella, Juez Unipersonal de Menores de Teruel, en régimen de compatibilidad con su actual destino.
Acuerdo de 12 de marzo de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica la situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial de doña María del Carmen Samanes Ara.
Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, correspondientes a los grupos A, B, C, D y E.
Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 8 de marzo de 1996 por la que se resuelve concurso (referencia G6/95) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, convocado por Orden de 11 de diciembre de 1995, para funcionarios de los grupos A, B, C, D y E.
Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el cese de don Pablo Montoro Martín como Presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación en la citada Secretaría de Estado.
Orden de 8 de marzo de 1996 por la que se eleva a definitiva la Resolución provisional de 2 de febrero de 1996, adjudicando plazas por cambio de destino a profesores especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias.
Orden de 5 de febrero de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Juan José Campos Ferrera, como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Baleares.
Orden de 20 de marzo de 1996 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden de 7 de marzo de 1996 por la que se se hace pública la adjudicación del puesto convocado a libre designación por Orden de 5 de enero de 1996.
Resolución de 29 de enero de 1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Técnicos de Biblioteca de esta Universidad.
Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Federico García Maroto Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuelas Universitarias a doña Inmaculada Serrano Gómez del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» en virtud del concurso.
Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias
Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,del Departamento de Filología Inglesa a doña Elizabeth Anne Woodward Smith.
Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don José Miguel Coleto Martínez Catedrático de Escuela Universitaria.
Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Martínez de Lejarza Esparducer Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Conocimiento de Economía Aplicada».
Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María José Carmona Navarro Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Ecología».
Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier Herguido Huerta.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid