Acuerdo de 6 de marzo de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Jesús Vicente Galián, Juez suscrito del Juzgado Central de lo Penal para el año judicial 1995/1996.
Acuerdo de 12 de marzo de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Orden de 8 de marzo de 1996 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se declara la renuncia a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia a doña María Antonia Castillejos Sielva.
Orden 762/38193/1996, de 13 de marzo, por la que se dispone el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire don Francisco Vargas García como Jefe del Sector Aéreo de Barcelona y Jefe del Acuartelamiento Aéreo del Prat.
Orden 762/38194/1996, de 13 de marzo, por la que se dispone el nombramiento del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luciano Vicente Agra como Jefe del Sector Aéreo de Barcelona y Jefe del Acuartelamiento Aéreo del Prat.
Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 14 de marzo de 1996, del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la designación de miembros de la Junta de Garantías Electorales.
Orden de 20 de febrero de 1996 por la que se dispone el cese de don Francisco Otazu Sola como Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de León.
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se dispone el cese de don Francisco Mario Gutiérrez Rodríguez como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Zamora.
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Aibar Bernad como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Burgos.
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se dispone el cese de don Adolfo Enrique Hernández Meyer como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Granada.
Resolución de 22 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de tres Bomberos.
Resolución de 26 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Canals (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Subalterno.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid