Orden de 30 de enero de 1996 por la que se destina a los Jueces que se mencionan como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente de dicha fecha.
Real Decreto 110/1996, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de Consejeros del Consejo de Administración del Instituto Cervantes.
Real Decreto 111/1996, de 26 de enero, por el que se nombran Consejeros del Consejo de Administración del Instituto Cervantes.
Orden 430/38036/1996, de 29 de enero, por la que se nombra Vocal de la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material de Defensa.
Orden 430/38042/1996, de 31 de enero, por la que se destina al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Tomás Formentín Capilla al Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
Orden 430/38043/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Caballería) del Ejército de Tierra don José Manuel Núñez Amador como Jefe de la Brigada de Caballería Jarama I y Comandante Militar de Salamanca.
Orden 430/38044/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Juan Ramón Larre Arteaga como Jefe de la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
Orden 430/38045/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don José Rodríguez Rodríguez como Comandante Militar y Jefe de Tropas de Mallorca.
Orden 430/38046/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don José Luis Asensio Gómez como Jefe Logístico Territorial y Comandante Militar de Vizcaya.
Orden 430/38047/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don José Faustino Vicente como Profesor principal de la Escuela Superior del Ejército.
Orden 430/38048/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Luis Alejandre Sintes como Director de la Academia de Infantería y Comandante Militar de Toledo.
Orden 430/38049/1996, de 31 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don Miguel Pérez González como Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica Oriental y Presidente de la Junta Regional de Contratación de la citada Región Militar.
Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se resuelve el concurso de traslado entre Corredores de Comercio Colegiados, convocado por Resolución de 3 de noviembre de 1995.
Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se nombran Corredores de Comercio Colegiados, con carácter provisional, a los que no obtuvieron plaza en propiedad en el concurso de traslado convocado por Resolución de 3 de noviembre de 1995.
Orden de 19 de enero de 1996 por la que se nombra a don Luis de Cossío Blanco como Presidente del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo.
Corrección de errores de la Resolución de 16 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 23 de enero de 1996 por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden de 18 de octubre de 1995 para proveer puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos A, B, C y D.
Resolución de 25 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, convocada por Orden de 10 de mayo de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 15).
Resolución de 25 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se corrigen errores de la de 28 de diciembre de 1995, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 14 de noviembre de 1995.
Orden de 23 de enero de 1996 por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 27 de diciembre de 1995.
Resolución de 21 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Yepes (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Abengibre (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Llíria (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Manises (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.
Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de ocho Guardias de la Policía Local.
Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Agentes de la Policía Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid