Real Decreto 863/1994, de 29 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis Calvo Merino como Embajador de España en la República de Kenya.
Real Decreto 864/1994, de 29 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis Calvo Merino como Embajador de España en la República de Uganda.
Real Decreto 865/1994, de 29 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis Calvo Merino como Embajador de España en la República de Seychelles.
Real Decreto 866/1994, de 29 de abril, por el que se dispone el cese del Embajador de España don Emilio Menéndez del Valle como Embajador de España en la República Italiana.
Real Decreto 867/1994, de 29 de abril, por el que se dispone el cese del Embajador de España don Emilio Menéndez del Valle como Embajador de España en la República de Albania.
Real Decreto 868/1994, de 29 de abril, por el que se dispone el cese del Embajador de España don Emilio Menéndez del Valle como Embajador de España en la República de San Marino.
Real Decreto 500/1994, de 17 de marzo, por el que se nombra a don Luis Calvo Merino Director general de Objeción de Conciencia.
Resolución de 19 de abril de 1994, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra a los funcionarios a los que se ha adjudicado el puesto de trabajo que se indica convocado por el sistema de libre designación.
Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Miguel Castresana Estrada Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Bautista Martínez Laborde Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Producción Vegetal».
Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Javier de Lope Asiaín Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 7 de abril de 1994, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se corrigen errores producidos en la de 20 y 30 de septiembre y 10 de noviembre de 1993, relativa a notificación de números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid