Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se resuelve, parcialmente, la convocatoria de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre) para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D, vacantes en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.
Orden de 26 de noviembre de 1993 por la que se declara la baja en el servicio con la consiguiente pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Maestros de don Mauricio Triguero Triguero.
Resolución de 10 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de distintos puestos de trabajo, convocados a libre designación por Orden de 22 de octubre de 1993.
Orden de 10 de enero de 1994 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 10 de enero de 1994 por la que se integra a doña María Angeles Enríquez Moreno en la Escala Administrativa de organismos autónomos.
Orden de 10 de enero de 1994 por la que se integra en el Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Francisco Edu-Mañana Nfono.
Orden de 12 de enero de 1994 por la que se acuerda el cese de don José Manuel Ramírez Copeiro del Villar como Subdirector general de Inversiones y Obras.
Resolución de 27 de octubre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Teresa Alañón Rica Profesora titular de Universidad, área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Resolución de 30 de octubre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Javier Ignacio Portillo García Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 30 de octubre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Maldonado Ramos Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas.
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Antonio Felgueroso León Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Construcciones Navales».
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Juliá Vilardell Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Martínez Díaz Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Explotación de Minas».
Resolución de 17 de noviembre de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan José Sánchez Inarejos Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se hace público el nombramiento de diversos profesores.
Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», del Departamento de Ingeniería Mecánica, a don José Enrique Ares Gómez.
Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Josefa Fernández Ferreras Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña María Rosario Portillo Mayorga Catedrática de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Miguel Fernández Ripoll Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María Mercedes Jiménez Muñoz Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» del Departamento de Matemática Aplicada, a don Carlos Vázquez Cendón.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Antonio Pérez Romero Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Mario Domingo Monzón Verona Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad Jaume I, de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a don Carlos Manuel González Aragón Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicobiología».
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Antonio Galindo Casero Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Juan Antonio Vega Cervera Profesor titular de Universidad.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Juan José Córdoba Ramos Profesor titular de Universidad.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don José Manuel Fuentes Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña Carmen Galán Rodríguez Profesora titular de Universidad.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús Barquín Sanz Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Penal».
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Raya Pugnaire Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don César Viseras Alarcón Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estratigrafía».
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Pedro Simón de Vicente Rodríguez Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Fernando Aguilar Romero.
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de Escuela Universitaria.
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Lourdes Cerrillo Rubio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid