Corrección de erratas del Real Decreto 1402/1988, de 17 de noviembre, por el que se resuelve concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado.
Corrección de erratas del Real Decreto 1403/1988, de 17 de noviembre, por el que se resuelve concurso para la provisión de plazas de Jueces Unipersonales de Menores, de nueva creación, entre miembros de la Carrera Judicial.
Real Decreto 1406/1988, de 25 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Delegación que asistirá el próximo día 11 de diciembre en el Vaticano a la ceremonia de canonización de la Fundadora de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, la Beata María Rosa Molas y Vallvé, a don Jesús Ezquerra Calvo, Embajador de España cerca de la Santa Sede.
Real Decreto 1407/1988, de 25 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en Luxemburgo a don Luis Javier Casanova Fernández.
Real Decreto 1408/1988, de 25 de noviembre, por el que se dispone que don Eduardo de Zulueta y Dato cese como Embajador de España en Luxemburgo, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Orden 421/39026/1988, de 23 de noviembre, por la que se nombra Gobernador Militar de la plaza y provincia de Sevilla, al General de División del Ejército de Tierra don Fernando Alejandre Blanco.
Orden 421/39027/1988, de 23 de noviembre, por la que se nombra Director del hospital militar central «Gómez Ulla», al General Subinspector Médico del Ejército de Tierra don Antonio Jiménez Gómez.
Orden 421/39028/1988, de 23 de noviembre, por la que se nombra Director del hospital militar de Zaragoza, al General Subinspector Médico del Ejército de Tierra don Francisco González de la Vega.
Real Decreto 1409/1988, de 25 de noviembre, por el que se nombra representante del Gobierno en la Junta de Seguridad del País Vasco.
Orden de 1 de noviembre de 1988 por la que se nombra a doña Margarita Varela Rey, 3303165824A6305, Subdirectora general de Prevención y Estudios, en la Dirección General de Protección Civil.
Orden de 1 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don Santiago Felipe Mendioroz Echeverría, A01C0224, Jefe del Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego.
Real Decreto 1410/1988, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Vila Corpas como Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Real Decreto 1411/1988, de 25 de noviembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a don Jaime de Inclán y Giraldo.
Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se acepta la renuncia presentada por doña Josefa Llorca Antolín como funcionaría de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en el mencionado Cuerpo.
Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 21 de octubre de 1988 por el que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario de don Miguel Sánchez Fernández.
Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que se completa el resultado del concurso libre convocado por Resolución de 28 de junio de 1984 para la provisión de vacantes de Medicina General y Pediatría-Puericultura en los Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Resolución de 9 de noviembre de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Ecología», del departamento Biología Fundamental de esta Universidad, a doña María Mercedes Casal Jiménez.
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Teresa Mauri Majós, área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación», departamento Psicología Evolutiva y de la Educación.
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a don Antonio Costas Comesaña, área de conocimiento «Economía Aplicada», departamento Política Económica, y otros aspirantes, en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Sara González Fernández Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Ignacio de Alós Martín, área de conocimiento «Derecho Constitucional», departamento de Derecho Público y Disciplinas Sociales, y otros aspirantes en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesoras titulares de Escuela Universitaria a doña María Teresa Lluch Canut, área de conocimiento «Enfermería», departamento de Salud Pública, Salud Mental y Salud Materno-Infantil, y otras aspirantes, en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Ana María Rueda Sánchez Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Cristina Mazón Calpena Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la misma a los opositores aprobados en las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Corrección de erratas de la Resolución de 20 de septiembre de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de seis Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Valladolid, referente al nombramiento de 21 Auxiliares de Administración General.
Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Maracena (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Subalterno, un Jardinero y un Conserje-Vigilante-Limpiador.
Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de Encargado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Totana (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de tres Policías municipales.
Resolución de 17 de noviembre de 1988, de la Diputación Provincial de Zamora, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid