Real Decreto 1386/1988, de 4 de noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de Cecilio Serena Velloso, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Decreto 1387/1988, de 18 de noviembre, por el que se nombra Embajador Extraordinario en Misión Especial para que represente a España en los actos de toma de posesión del Presidente de Méjico, don Carlos Salinas de Gortari, a don Carlos Solchaga Catalán, Ministro de Economía y Hacienda.
Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1.° de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Guecho don Javier de Obieta y Chalbaud, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don Rafael Milán Diez como Vocal asesor.
Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Francisco Borrajo Porta como Subdirector general de Asociaciones.
Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don Vicente Ripa González Director provincial de Educación y Ciencia en Navarra.
Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don Joaquín Pascal Lozano Director provincial de Educación y Ciencia en Madrid.
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se corrigen errores de la de 20 de octubre de 1988 por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo en este Departamento (Administración de la Seguridad Social, grupos C y D).
Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario de don Rafael Calderón Merino.
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.
Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don José Vicente Ñuño Ruiz como Subdirector general de Personal del Departamento.
Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Ramón de Andrés Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 27 de octubre de 1988, del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se hace público el nombramiento de Profesores auxiliares de Solfeo y Profesores Auxiliares de Piano.
Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Granada, por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Consumo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid