Real Decreto 1283/1988, de 14 de octubre, por el que se nombra Juez Decana de los Juzgados de Distrito de Sevilla a doña María Auxiliadora Echavarri García.
Acuerdo de 14 de octubre de 1988, de la Comisión Permanente, por el que se hacen públicos los nombramientos de Jueces de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Albacete respecto a los Juzgados de Distrito de La Solana y Yeste.
Acuerdo de 21 de octubre de 1988, de la Comisión Permanente, relativo a la publicación de la designación por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de componer la Sala Especial de dicho Tribunal Supremo para resolver los conflictos de competencia que puedan suscitarse entre las seis Salas del Tribunal Supremo y la Sala de lo Militar del mismo durante el año 1988.
Acuerdo de 21 de octubre de 1988, de la Comisión Permanente, por el que se procede al nombramiento, en trámite de urgencia, de don Miguel Angel Ruiz Rubio como Juez sustituto de Ronda para el año judicial 1988-89.
Acuerdo de 21 de octubre de 1988, de la Comisión Permanente, por el que se procede al nombramiento, en trámite de urgencia, de doña Asunción Elvira Perales como Magistrada suplente de la Audiencia Territorial de Burgos.
Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se hacen públicos los destinos provisionalmente adjudicados a los Auxiliares de Administración de Justicia que participaron en el concurso de traslados convocado por Orden de 2 de septiembre de 1988.
Real Decreto 1284/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Ortega Escós como Delegado de Hacienda de Guadalajara.
Real Decreto 1285/1988, de 28 de octubre, por el que se nombra a don Eduardo Tinao Toledano Delegado de Hacienda en Guadalajara.
Orden de 27 de octubre de 1988 por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de este Departamento.
Real Decreto 1286/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Fernando Magro Fernández como Director general de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas.
Real Decreto 1287/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis Bozal González como Director general de Electrónica e Informática.
Real Decreto 1288/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Pilar Martí Cortés como Directora general de la Pequeña y Mediana Industria.
Real Decreto 1289/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Isabel Verdeja Lizama como Directora general de Innovación Industrial y Tecnología.
Real Decreto 1290/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Fernando Sánchez-Junco Mans como Director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
Real Decreto 1291/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Enrique García Alvarez como Director general de Minas.
Real Decreto 1292/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Emilio Llorente Gómez como Director general del Instituto Geológico y Minero de España.
Real Decreto 1293/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Fernando Merry del Val como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 1294/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ricardo Bolufer Nieto como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 1295/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Beatriz Muñoz-Seca Fernández-Cuesta como Directora general del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
Real Decreto 1296/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Jaime Sodupe Roure como Secretario general de Promoción Industrial y Tecnología.
Real Decreto 1297/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José Luis Bozal González como Director general de Electrónica y Nuevas Tecnologías.
Real Decreto 1298/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José Fernando Sánchez-Junco Mans como Director general de Industria.
Real Decreto 1299/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Isabel Verdeja Lizama como Directora general de Política Tecnológica.
Real Decreto 1300/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Enrique García Alvarez como Director general de Minas y de la Construcción.
Real Decreto 1301/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Emilio Llorente Gómez como Director general del Instituto Tecnológico Geominero de España.
Real Decreto 1302/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Jaime Comenge Puig como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 1303/1988, de 28 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Aracil Martín como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 1988 sobre separación del servicio de doña María Luisa Robles López.
Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se nombra a don Francisco Javier San Miguel Sánchez funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Oficiales.
Real Decreto 1304/1988, de 28 de octubre, por el que se nombra Directora general técnica y de Servicios a doña Pilar Martín Cortés.
Resolución de 11 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel Pérez Fernández Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estudios Hebreos y Arameos».
Resolución de 13 de octubre de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Miguel Angel Urizar Arechaga y otros, en virtud de los respectivos concursos.
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra a doña María Concepción Francés Vidal Catedrática de Escuela Universitaria y otros, en virtud de los respectivos concursos.
Resolución de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Figueres (Gerona), por la que se hace público el nombramiento de cinco Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Llíria (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal y cuatro de Guardias de la Policía Municipal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid