Resolución de 15 de septiembre de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores a don Fernando Ortiz Rodríguez, Registrador de la Propiedad de Madrid número 10.
Resolución de 16 de septiembre de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores a don José Miguel Sanza Amurrio, Registrador de la Propiedad de Bilbao número 1.
Orden 421/38853/1988, de 27 de septiembre, por la que se destina al Estado Mayor del Ejército de Tierra al General de Brigada de Infantería, DEM, don Agustín Muñoz-Grandes Galilea.
Orden 421/38854/1988, de 27 de septiembre, por la que se nombra Jefe de Asistencia Sanitaria del Ejército de Tierra al General Inspector Médico don Fernando Pérez-Iñigo Quintana.
Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se nombra a don Antonio Fernández Toraño como Subdirector general de Inspección.
Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se nombra a don Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa como Subdirector general de Gestión.
Orden de 22 de septiembre de 1988 por la se nombra a don Carlos Colón Allén-Perkins como Subdirector general de Reglamentación Comercial.
Resolución de 12 de septiembre de 1988, de la Dirección General de la Policía, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada, don Fernando García Jiménez.
Real Decreto 1109/1988, de 30 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José María Bas Adam como Director general de Coordinación y de la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 1110/1988, de 30 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Souto Alonso como Director general de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 1111/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra Director general de Promoción Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia a don José Ignacio Cartagena de la Peña.
Real Decreto 1112/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra Director general de Coordinación y de la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia a don Jordi Menéndez Pablo.
Real Decreto 1113/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra Director general de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación y Ciencia a don José María Bas Adam.
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre de 1988, que nombra funcionarios en prácticas a los opositores que superaron el concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.
Real Decreto 1114/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra Directora general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura a doña Angeles Gutiérrez Fraile.
Real Decreto 1115/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra Director general de Programación Económico-Financiera a don César Estrada Martínez.
Real Decreto 1116/1988, de 30 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Renau i Manen como Directora general de Protección Jurídica del Menor.
Real Decreto 1117/1988, de 30 de septiembre, por el que se nombra a don Juan Carlos Mato Gómez Director general de Protección Jurídica del Menor del Ministerio de Asuntos Sociales.
Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don J. Martínez Gázquez como Catedrático de Universidad y de don J. Ferret Jacas como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de Conserje.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid