Resolución de 4 de agosto de 1988, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se reconoce a la Profesora titular de Escuelas Universitarias doña Ana María Irujo Andueza la antigüedad de su nombramiento.
Orden de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el cese de don Gerardo Clavero González como Subdirector general de Programas de Promoción y Prevención.
Orden de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el cese de don Benjamín Sánchez Fernández-Murias como Subdirector general de Sanidad Ambiental.
Orden de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Benjamín Sánchez Fernández-Murias como Subdirector general de Control del Instituto de Salud «Carlos III».
Orden de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Bautista Mateos Jiménez como Subdirector general de Salud del Instituto de Salud «Carlos III».
Orden de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Gerardo Clavero González como Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Personal del Instituto de Salud «Carlos III».
Orden de 16 de agosto de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Joaquín Márquez Montes como Subdirector general de Investigación del Instituto de Salud «Carlos III».
Resolución de 9 de agosto de 1988, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos Especialistas Perteneciente a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 1 de agosto de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran funcionarios de la Escala Auxiliar de este Organismo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas.
Resolución de 1 de agosto de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Daniel Vázquez Molini y a doña Paloma Yáñez-Sedeño Orive Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 2 de agosto de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores titulares de dicha Universidad a don Antonio J. Pujadas Salva y otra, en virtud de concurso.
Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Manuel Pérez González Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales».
Resolución de 5 de agosto de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Victoria López Rodas, a doña María Josefa Piqueras Rodríguez-Novas y a doña Blanca María Nieto López Profesoras titulares de Universidad del área de conocimiento «Producción Animal».
Resolución de 5 de agosto de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Antonio José Criado Portal y a don Angel Pardo Gutiérrez del Cid Profesores titulares de Universidad del área de conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
Resolución de 10 de agosto de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Pilar Gómez Pavón Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Penal».
Resolución de 11 de agosto de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Agustín González Gallegos Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Biología Celular».
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid