Real Decreto 237/1988, de 18 de marzo, por el que se designa a don Ignacio Masferrer y Sala, Embajador de España en Bahamas, con residencia en Kingston.
Real Decreto 238/1988, de 18 de marzo, por el que se designa Embajador de España en la República Togolesa a don Manuel María González-Haba Guisado, con residencia en Accra.
Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a miembros de la Carrera Fiscal.
Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se declara renunciante al cargo de Auxiliar de la Administración de Justicia a don Antonio Gijón Vargas, por no haberse presentado a posesionar dentro del plazo establecido.
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se resuelve el concurso convocado el 21 de diciembre de 1987 para cubrir puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escala masculina y femenina.
Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Juan Madero Valdeolmos, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Real Decreto 239/1988, de 18 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda Especial de Valencia a don Manuel Abad Berzosa.
Real Decreto 240/1988, de 18 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda Especial de Baleares don Jaime Bennassar Alcober.
Real Decreto 241/1988, de 18 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda de Málaga don José Eduardo Romero Fernández.
Real Decreto 242/1988, de 18 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda Especial de Cantabria don Cristóbal Ruiz Marcos.
Real Decreto 243/1988, de 18 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda de Palencia don Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santamaría.
Real Decreto 244/1988, de 18 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda de Jaén don Pedro Gollonet Carnicero.
Real Decreto 245/1988, de 18 de marzo, por el que se nombra Delegado de Hacienda Especial de Cantabria a don Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santamaría.
Real Decreto 246/1988, de 18 de marzo, por el que se nombra Delegado de Hacienda Especial de Baleares a don Pedro Gollonet Carnicero.
Real Decreto 247/1988, de 18 de marzo, por el que se nombra Delegado de Hacienda Especial de Valencia a don José Eduardo Romero Fernández.
Corrección de errores del Real Decreto 199/1988, de 11 de marzo, por el que se nombra Director general de Inspección Financiera y Tributaria a don Manuel Bravo Paiva.
Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se nombra a don Luis Perezagua Clamagirand como Inspector Coordinador de Servicios Periféricos y Comunidades Autónomas, nivel 30.
Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se nombra a don Juan Manuel Ruigómez Iza como Inspector Coordinador de Servicios Periféricos y Comunidades Autónomas, nivel 30.
Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se nombra a don José Fernández Sampedro como Interventor delegado en el Ministerio de Sanidad y Consumo, nivel 30.
Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se nombra a don José Francisco Ballesteros Pinto como Vocal asesor, nivel 30.
Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se nombra a don Víctor Marqués Tenas como Subdirector general de Explotación, nivel 30.
Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se nombra a don José Jesús Cuesta Gómez como Adjunto al Director general del Centro Informático del Presupuesto y el Plan, nivel 30.
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se nombra a don Fernando da Cunha Rivas como Subdirector general de Informática.
Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se nombra a don Domingo Rubio Caja Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de enero de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adscribe con carácter definitivo al Instituto Politécnico de Formación Profesional de Cartagena (Murcia), Instituto de Formación Profesional número 3 de Cartagena (Murcia), Instituto Politécnico de Formación Profesional de Murcia e Instituto de Formación Profesional número 3 de Murcia, al profesorado afectado por la creación del Instituto de Formación Profesional número 3 de Cartagena (Murcia) y del Instituto de Formación Profesional número 3 de Murcia.
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se nombra a don José Alberto Ambros Marigómez Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.
Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se nombra Director provincial del Departamento en Sevilla.
Resolución de 7 de marzo de 1988, del Consejo de Estado, por la que se adjudican los puestos de trabajo, niveles 8 a 22, ofrecidos en el concurso convocado por Resolución de 30 de noviembre de 1987.
Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Entrena Durán, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Sociología».
Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Delineante de Construcción y Urbanismo de la Subescala Técnica de Administración Especial.
Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Teruel, por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid