Real Decreto 199/1988, de 11 de marzo, por el que se nombra Director general de Inspección Financiera y Tributaria a don Manuel Bravo Pavía.
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se hace pública la resolución provisional del concurso de traslado de Catedráticos y de Profesores agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se resuelve con carácter provisional el concurso de traslados de Catedráticos, Profesores especiales y Profesores auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se resuelve con carácter provisional el concurso de traslados de los Cuerpos de Profesores de Término, Profesores de Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don Gerardo Palao Poveda, en cumplimiento de la Resolución de 15 de diciembre de 1987 de la Dirección General de Personal y Servicios.
Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra a don Alfredo Iglesias Suárez Catedrático de Universidad, en virtud de concurso, área de «Economía Aplicada» para la Universidad de Castilla-La Mancha.
Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra a don Alfonso Salvador Moya Profesor titular de Escuelas Universitarias, en virtud de concurso, área de «Didáctica de las Ciencias Experimentales» para la Universidad de Castilla-La Mancha.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesora del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en virtud de concurso, a doña Dolores Salvador Andrés, para el área de conocimiento de «Producción Vegetal», quedando destinada en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en virtud de concurso, a don Jesús Villén Altamirano, para el área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», quedando destinado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en virtud de concurso, a don Pablo Rodríguez García, para el área de conocimiento de «Filología Francesa», quedando destinado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en virtud de concurso, a don Manuel David Mollar Villanueva, para el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», quedando destinado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Real Decreto 200/1988, de 11 de marzo, por el que se dispone el cese de don Julio González Sabat como Director general de Electrónica e Informática.
Real Decreto 201/1988, de 11 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de don José Luis Bozal González como Director general de Electrónica e Informática.
Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Carrera Diplomática.
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Constantino Ruiz Macías Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimentales».
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Sesión Plenaria del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se dispone el nombramiento de un Vocal de dicho Consejo Social.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios de carrera.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de esta Universidad a don David de Prado Díez.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Tecnología Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas de esta Universidad a don José María Domínguez Legaspi.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta Universidad, a doña María José Carmen Buceta Cancela.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Computadores y Sistemas de esta Universidad, a don Julio González Soto.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Rianxo (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Arquitecto Técnico.
Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal.
Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid