Real Decreto 177/1988, de 12 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Gonzalo Alvarez Castellanos Rodríguez, Magistrado.
Resolución 423/38158/1988, de 29 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se designan voluntarios especiales del Ejército de Tierra, modalidad «B».
Real Decreto 178/1988, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese en el cargo de Secretario general de Hacienda de don Leopoldo López Aranda y Domingo.
Real Decreto 180/1988, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese en el cargo de Director general de Inspección Financiera y Tributaria a don Jaime Gaiteiro Fortes.
Real Decreto 179/1988, de 4 de marzo, por el que se nombra Secretario general de Hacienda, con rango de Subsecretario, a don Jaime Gaiteiro Fortes.
Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se nombra a don Ramón Botas Vigón como Subdirector general de Transacciones Comerciales e Invisibles.
Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se nombra a don Leopoldo Pons Albentosa como Subdirector de Estudios.
Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se dispone el nombramiento como Directora provincial de Personal en Burgos de doña María Francisca Alonso Parraga.
Real Decreto 181/1988, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Soledad Mestre García como Directora general de Relaciones con las Cortes.
Real Decreto 182/1988, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de don Rafael García-Ormaechea Romero como Director general del Secretariado del Gobierno.
Real Decreto 183/1988, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de don Jesús Rubí Navarrete como Secretario general técnico de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Real Decreto 184/1988, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis Calvo Merino como Director del Gabinete del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Real Decreto 185/1988, de 4 de marzo, por el que se nombra Director general de Relaciones con las Cortes a don Jesús Rubí Navarrete.
Real Decreto 186/1988, de 4 de marzo, por el que se nombra Director general del Secretariado del Gobierno a don Luis Calvo Merino.
Real Decreto 187/1988, de 4 de marzo, por el que nombra Secretario general técnico a don Javier García Fernández.
Real Decreto 188/1988, de 4 de marzo, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno a doña Teresa Cunillera Mestres.
Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Tarragona, por la que se hace público el nombramiento de dos Cabos de la Guardia Urbana.
Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Tarragona, por la que se hace público el nombramiento de dos Sargentos de la Guardia Urbana.
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Sóller (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de La Coruña, por la que se hace público el nombramiento de dos Técnicos Especialistas en Informática de Gestión.
Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid