Acuerdo de 5 de noviembre de 1987, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre nombramiento de Magistrados suplentes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional para el año judicial 1987/88.
Orden de 30 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Varela Tejedor como Oficial Mayor de la Dirección General de Servicios.
Orden de 31 de octubre de 1987 por la que se nombra a don Angel Luis Arijón Nieto como Secretario general, nivel 30.
Real Decreto 1370/1987, de 16 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Belloso Garrido como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, en representación de la Administración.
Real Decreto 1371/1987, de 6 de noviembre, por el que cesa como Director general de Política Turística don Julio Rodríguez Aramberri.
Real Decreto 1372/1987, de 6 de noviembre, por el que cesa como Director general del Instituto Nacional de Promoción del Turismo don Juan Ignacio Vasallo Tomé.
Real Decreto 1373/1987, de 6 de noviembre, por el que se nombra Director general del Instituto Nacional de Promoción del Turismo a don Julio Rodríguez Aramberri.
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesores titulares de Escuela Universitaria en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario», del Departamento en constitución, a don Ramón Ferrer Pedrola.
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Derecho Mercantil», del Departamento en constitución, a don Primitivo Borjabad Gonzalo.
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Victoriana Alonso García Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de «Didáctica de la Matemática».
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Joaquín Cano Quintana Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Luis Miguel Pardo Vasallo Profesor titular de Universidad, en el área de «Algebra».
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Rogelio Olavarri Fernández Profesor titular de Universidad, en el área de «Organización de Empresas».
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Beatriz Arizaga Bolumburu Profesora titular de Universidad, en el área de «Historia Universal de la Edad Media».
Resolución de 20 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Lugo, por la que se hace público el nombramiento de 11 Guardias de la Policía Municipal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid