Real Decreto 1309/1987, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Luis Carrero-Blanco Pichot.
Real Decreto 1310/1987, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de Ministro Togado del Cuerpo Jurídico de la Armada al General Auditor don Francisco Mayor Bordes.
Real Decreto 1311/1987, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada al Coronel Auditor don Miguel Angel Ledesma Antón.
Real Decreto 1312/1987, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire al Coronel Auditor don Jaime Chavarri Zapatero.
Orden de 13 de agosto de 1987 por la que se cesa a don Antonio Fernández-Olavarrieta Aguilera como Subdirector general de Patrimonio.
Real Decreto 1313/1987, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de don José de Gregorio Torres como Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo.
Real Decreto 1314/1987, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Ignacio Zumárraga Zunzunegui como Director del Instituto del Territorio y Urbanismo.
Real Decreto 1315/1987, de 23 de octubre, por el que se nombra Director del Instituto del Territorio y Urbanismo a don Angel Menéndez Rexach.
Real Decreto 1316/1987, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Javier Varona Para como Presidente del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
Real Decreto 1317/1987, de 23 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Rosa Fernández León como Presidenta del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica.
Real Decreto 1318/1987, de 23 de octubre, por el que se nombra Director general del Consejo Superior de Deportes a don Rafael Cortés Elvira.
Resolución de 29 de septiembre de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Bueno Martínez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a doña María Diana Martín Barbuzano Catedrática de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Dibujo».
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Julio Hernández Morales Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro González Marhuenda, como Profesor titular de «Física Teórica» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María José Lorente Carchano como Profesora titular de «Biología Animal» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran nuevos miembros del Consejo Social.
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ernesto López Baeza, como Profesor titular de «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concursos, Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de esta Universidad a doña Rosina María Mercedes Portas Morán (plaza número 337/86).
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad a doña María del Carmen Navarro Carro (plaza número 358/87).
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se notifica la sustitución de un miembro del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Lógica y Filosofía de la Ciencia», Departamento Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia a don Miguel Angel Quintanilla Fisac.
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en virtud de los respectivos concursos.
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Conservatorio Superior Municipal de Música de San Sebastián, por la que se hace público el nombramiento de Catedrático de Dirección de Coros y Conjunto Coral.
Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Sant Mateu (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de El Puig (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de funcionario y personal laboral de esta Corporación.
Resolución de 14 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Picassent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid