Real Decreto 878/1987, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don Mariano Uriarte y Llodra como Embajador de España en la República de Costa de Marfil.
Real Decreto 879/1987, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don Mariano Uriarte y Llodra como Embajador de España en la República del Niger.
Real Decreto 880/1987, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don Mariano Uriarte y Llodra como Embajador de España en la República de Burkina Faso.
Orden de 1 de julio de 1987 por la que se delega la Presidencia del Consejo de Policía y se completan los nombramientos de Consejeros suplentes.
Orden de 23 de junio de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Director provincial del Departamento en Alicante de don Pedro Vázquez de Castro Sarmiento.
Orden de 30 de junio de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Director provincial del Departamento en Asturias de don Alvaro Onís González.
Real Decreto 881/1987, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Ignacio Ortega Alvarez como Director del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios y personal laboral de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid