Real Cédula de 5 de junio de 1987 por la que se nombra Rector del Real Colegio de Escoceses de Valladolid al Reverendo Ian Murray.
Resolución de 1 de junio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico forense don Luis Alberti López, por cumplir la edad reglamentaria.
Resolución de 1 de junio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico forense don Alejandro González García, por cumplir la edad reglamentaria.
Resolución de 1 de junio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico forense don Rafael Espinosa Muñoz, por cumplir la edad reglamentaria.
Resolución de 1 de junio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico forense don José M. Sánchez-Pedreño Martínez, por cumplir la edad reglamentaria.
Real Decreto 835/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de General de División del Ejército de Tierra al General de Brigada de Infantería don José Rodrigo Rodrigo.
Real Decreto 836/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al General de Brigada de Infantería don Jesús María Salas Larrazábal.
Real Decreto 837/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel don Manuel Bautista Aranda.
Real Decreto 838/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de General Inspector Ingeniero de Armamento del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción al General Subinspector don Guillermo Jenaro Garrido.
Real Decreto 839/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de General Subinspector Ingeniero de Armamento del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción al Coronel don Dionisio Gutiérrez Lozano.
Real Decreto 840/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de General Intendente del Ejército de Tierra al Coronel de Intendencia don Federico Navarro Sanz.
Real Decreto 841/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Jesús Portillo Júlvez.
Real Decreto 842/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Pedro Regalado Aznar.
Real Decreto 843/1987, de 26 de junio, por el que se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don José Sierra Campos.
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se destina a Suboficiales del citado Cuerpo.
Orden de 19 de junio de 1987 por la que se dispone que don Angel Molina Martín-Urda cese como Subdirector general de Maquinaria Mecánica y Eléctrica.
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se dispone el cese como Jefe del Gabinete Técnico, con categoría de Subdirector general de la Secretaría General de Turismo del Departamento, de don Arturo Claver Martínez.
Orden de 23 de junio de 1987 por la que se dispone el nombramiento de don José Luis Centeno Castro como Subdirector general de Coordinación de la Inspección del Consumo.
Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Diputación Provincial de Guadalajara, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid