Real Decreto 560/1987, de 15 de abril, por el que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal, por cumplir la edad reglamentaria, a don Alejandro Sanvicente Sama.
Real Decreto 561/1987, de 24 de abril, por el que se promueve al empleo de General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa (Rama del Ejército de Tierra), al General de Brigada Interventor don Luis Ignacio Sagardia Menéndez.
Orden de 22 de abril de 1987 por la que se dispone el cese como Secretario general del Gobierno Civil de Soria de don Tomás Fraile Santos.
Orden de 23 de abril de 1987 por la que se nombra Secretario general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-León a don Tomás Fraile Santos.
Real Decreto 562/1987, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de don Eugenio Vela Sastre en el cargo de Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el nombramiento de don Teodoro Cordón Ezquerro como Subdirector general en el Gabinete Técnico del Subsecretario del Departamento.
Real Decreto 563/1987, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis Larroque Allende como Director del Gabinete del Ministro de Cultura.
Resolución de 23 de febrero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Mercedes López García Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Estética y Teoría de las Artes», de dicha Universidad.
Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Procesal».
Resolución de 17 de marzo de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universitario en las áreas de conocimiento que se citan a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universitario en las áreas de conocimiento que se citan a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 3 de abril de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de Escuela Universitaria que se cita.
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores titulares de Escuela Universitaria que se citan.
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de Universidad que se cita.
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco González de Posada Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada», de dicha Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores titulares de Escuela Universitaria que se citan.
Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María José Mateos Carreras Profesora titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal», de esta Universidad.
Resolución de 13 de abril de 1987, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Psicología Social», Departamento de Psicología de la Personalidad, a don Eugenio Garrido Martín.
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Dirección General de Personal, de la Consejería de Educación y Ciencia, sobre nombramiento de Profesores en comisión de servicios en las extensiones del INBAD en Córdoba y Jaén.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid