Real Decreto 470/1987, de 3 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan Luis Pan de Soraluce y Olmos como Embajador de España en Suiza.
Resolución de 17 de marzo de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado por cumplimiento de la edad reglamentaria a don Manuel Pintos Vieites, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia voluntaria.
Orden 621/38243/1987, de 3 de abril, por la que se nombra Interventor del Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa.
Orden 721/38241/1987, de 6 de abril, por la que se nombra Gobernador militar de la paa y provincia de Valencia, al General de División del Ejército de Tierra de don Juan Antón Ordónez.
Orden 721/38242/1987, de 6 de abril, por la que se nombra Jefe de la Brigada de Cazadores Alta Montaña XLII y Gobernador militar de la plaza y provincia de Huesca, al General de Brigada de Infantería don Manuel Gordo Gracia.
Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se dispone el cese de don José Antonio Fernández Herce como Vocal Asesor del Señor Ministro.
Orden de 30 de marzo de 1987 por la que se nombra a don Bernardo Díez Rodríguez, Director de la Oficina de Relaciones Sociales Internacionales en la Secretaría General Técnica.
Resolución de 26 de marzo de 1987, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se otorgan nombramientos interinos a favor de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y Secretarios de Ayuntamiento, a extinguir, para las plazas que se citan.
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se aprueba la integración en el Cuerpo de Controladores Laborales de funcionarios del Instituto Nacional de Empleo y Controladores de la Seguridad Social.
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone el cese de don Manuel Angel González Rodríguez, como Subdirector general de Planificación del Transporte Marítimo.
Orden de 7 de abril de 1987 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general Económico-Financiero, dependiente de la Dirección General del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales de don Andrés Alario Villar.
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Juliá Vilardell Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», de dicha Universidad.
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier Maganto Suárez Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Física Aplicada», de dicha Universidad.
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Asunción Rubio de Juan Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa», de dicha Universidad.
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Inmaculada García Gutiérrez Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», de dicha Universidad.
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Consuelo Varela Ortega Profesora titular de Universidad, área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria», de dicha Universidad.
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Vicente Sáez Rábanos Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», de dicha Universidad.
Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de concurso a don Gonzalo Barrientos Alfageme Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Análisis Geográfico Regional».
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a don Juan Carlos Gómez Sala y a don José María Gómez Gras.
Corrección de errores de la Resolución de 28 de febrero de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso.
Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de La Llagosta, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 17 de marzo de 1987, del ayuntamiento de Casar de Palomero, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 23 de marzo de 1987, del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Vinalopó, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 23 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 24 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de El Viso por el que se hace público el nombramiento de funcionario de este Ayuntamiento.
Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Alcudia, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Lliria, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid