Orden 721/38216/1987, de 26 de marzo, por la que se destina a la Escuela Superior del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don Angel Ugarte Fernández de Landa.
Orden 721/38215/1987, de 26 de marzo, por la que se nombra Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar, Región Militar «Centro», al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don Carlos Ruiz Jódar.
Orden 721/38219/1987, de 30 de marzo, por la que se destina al Mando de Material del Ejército del Aire al General de Brigada don Félix Alonso Guillén.
Orden 721/38217/1987, de 30 de marzo, por la que se nombra Subdirector de la Escuela Superior del Aire al General de Brigada don Isidoro Martínez Rodríguez.
Orden 721/38218/1987, de 30 de marzo, por la que se nombra Jefe de la División de Orgánica del Estado Mayor del Aire al General de Brigada don Carlos Gómez Coll.
Orden 721/38220/1987, de 30 de marzo, por la que se nombra Jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa al General de Brigada de Ingenieros don José Luis Tamayo Monedero.
Orden de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra Secretario general de la Delegación del Gobierno en La Rioja a don Víctor Herrero Royo.
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Ernesto Noguerol López, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Estado, como Secretario general del Gobierno Civil de Granada.
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone el cese como Secretario general en el Gobierno Civil de Zamora, de don Valentín Clavel Rivas.
Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se nombran Subdirectores generales en la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.
Orden de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Gestión Económica a don Mariano Aparicio Bosch.
Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Alonso Núñez como Subdirector general en la Dirección de los Servicios Técnicos Ganaderos en el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones Agrarias.
Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se nombra a don Urbano Martín Alonso Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Departamento.
Resolución de 4 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Doroteo García Riaño como Profesor titular de Universidad, de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos», de dicha Universidad.
Resolución de 13 de marzo de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don Julio Angel Iglesias Prieto, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica» de dicha Universidad.
Resolución de 13 de marzo de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Ana María Pérez Moratones, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 17 de marzo de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Farmacología» del Departamento Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica de esta Universidad, a don Luis Miguel Botana López.
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Enfermería», del Departamento de Enfermería de esta Universidad, a doña Montserrat Iglesias Pérez.
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Enfermería», del Departamento de Enfermería de esta Universidad, a doña Rosa María Real Ruiz.
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Paz Sofía Moreno Feliu Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Antropología Social».
Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Ignacio Jiménez Blanco Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas».
Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María del Carmen Novo Villaverde Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Florentino Sanz Fernández Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don José María Quintana Cabanas Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Jesús Blanco Campaña Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Derecho Mercantil».
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Rafael Morales-Arce Macías Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid