Real Decreto 2742/1986, de 24 de diciembre, por el que se dispone que don José Antonio López Zatón cese como Embajador de España en la República de Gambia por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 2743/1986, de 24 de diciembre, por el que se dispone que don José Antonio López Zatón cese como Embajador de España en la República de Cabo Verde, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 2744/1986, de 24 de diciembre, por el que se dispone que don José Antonio López Zatón cese como Embajador de España en la República de Guinea-Bissau, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 2745/1986, de 24 de diciembre, por el que se dispone que don José Antonio López Zatón cese como Embajador de España en la República del Senegal, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 2746/1986, de 24 de diciembre, por el que se dispone que don José Antonio López Zatón cese como Embajador de España en la República del Mali, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 2747/1986, de 24 de diciembre, por el que se designa Embajador, Jefe de la Delegación Permanente de España en la OCDE, a don José Antonio López Zatón.
Real Decreto 28/1987, de 9 de enero, por el que se designa Embajador de España en la República de Burkina Faso a don Mariano Uriarte y Llodra, con residencia en Abidjan.
Orden de 18 de noviembre de 1986 por la que se dispone el cese, por cumplimiento de edad, del ilustrísimo señor don Máximo Fernández Regatillo, Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Santander.
Orden de 2 de enero de 1987 por la que se nombra Director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (nivel 30), en la Dirección General de Renovación Pedagógica a don Angel Riviere Gómez.
Orden de 2 de enero de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Ordenación Académica (nivel 30), en la Dirección General de Renovación Pedagógica a don Alfredo Fierro Bardají.
Orden de 2 de enero de 1987 por la que se nombra Subdirectora general de Régimen de Conciertos Educativos (nivel 30), en la Dirección General de Programación e Inversiones a doña Carmen Gil González.
Orden de 2 de enero de 1987 por la que se nombra Subdirector general de Gestión de Personal de Administración General y Laboral, en la Dirección General de Personal y Servicios a don Hernán León de Blas.
Corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Administrativo de la Administración de la Seguridad Social.
Corrección de errores de 15 de diciembre de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Mata Anaya Profesor titular de Escuelas Universitarias, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel Barrios Aguilera Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia Moderna».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Ana Rubio Castro Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Lizcano Giles Profesor titular de Escuelas Universitarias, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Josefa Capel Martínez Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Prehistoria».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María del Carmen Lara Nieto Profesora titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filosofía».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Agustín José Miguel Zugaldía Espinar Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Penal».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Miguel Ossorio Serrano Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Fernando Ricardo Molina González Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Prehistoria».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Domingo Gámez Domingo Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Francisca Moreno Carretero Profesora titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Angustias Rivadeneyra Ruiz Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Microbiología».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Damián Pretel Martínez Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Lingüística General».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Socorro Sánchez Morán Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel Jorge Bolaños Carmona Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de concurso a don Jorge Morera Mainar Profesor titular de escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Electrónica», de esta Universidad.
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de concurso a don Miguel Angel Jaramillo Morán profesor titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Electrónica», de esta Universidad.
Resolución de 10 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Güimar, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid