Resolución de 23 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se asigna número de Registro de Personal a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de las Cofradías de Pescadores de categoría especial del Organismo autónomo AISS.
Resolución de 23 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se asigna número de Registro de Personal a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de las Cofradías de Pescadores de segunda categoría del Organismo autónomo AISS.
Resolución de 23 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se asigna número de Registro de Personal a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de las Cofradías de Pescadores de primera categoría del Organismo autónomo AISS.
Resolución de 23 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se asigna número de Registro de Personal a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de las Cofradías de Pescadores de tercera categoría del Organismo autónomo AISS.
Real Decreto 122/1982, de 20 de enero, por el que se designa para el cargo de Asesor jurídico del Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor al General Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don Francisco Loustau Ferrán.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 7 de septiembre de 1981 («Boletín Oficial del Estado» número 240).
Orden de 8 de enero de 1982 por la que se nombra Subdirector general de Estudios de Enseñanza Superior de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado a don Gonzalo Junoy García de Viedma.
Orden de 12 de enero de 1982 por la que se nombra Subdirectora general de Enseñanzas Artísticas, dependiente de la Subsecretaría de Ordenación Educativa, a doña Angelina Villegas González.
Orden de 18 de enero de 1982 por la que se dispone el cese de don Manuel Martínez Bargueño como Subdirector general de Educación en el Exterior de la Subsecretaría de Ordenación Educativa.
Orden de 19 de enero de 1982 por la que se nombra Subdirector general de Educación en el Exterior de la Subsecretaría de Ordenación Educativa a don Gonzalo Gómez Dacal.
Orden de 19 de enero de 1982 por la que se nombra a don Fernando Rodríguez Garrido Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Ordenación Educativa.
Orden de 1 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Antonio Fernández González, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, como Director del Gabinete Técnico del excelentísimo señor Ministro de Agricultura y Pesca.
Orden de 1 de diciembre de 1981 por la que se nombra Inspector Nacional del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, en la Inspección General de Servicios, a don Antonio Fernández González.
Orden de 7 de enero de 1982 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Cooperación con las Comunidades Autónomas de don Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca.
Real Despacho de 9 de diciembre de 1981 por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, a don Julián González Encabo, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Despacho de 8 de enero de 1982 por el que se nombra Magistrado de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a don Juan Antonio García-Murga Vázquez.
Real Despacho de 8 de enero de 1982 por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Logroño a don Abelardo de la Torre Moreiras.
Real Orden de 20 de enero de 1982 por la que se aprueba la propuesta del Tribunal calificador de las oposiciones a ingreso a la Carrera Judicial en el turno restringido y se nombran Jueces, grado de ascenso, por el orden de calificación definitiva.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid