Real Decreto 98/1982, de 15 de enero, por el que se designa Codirector del Estado Mayor Combinado para Coordinación y Planeamiento al General de División del Ejército don Manuel Fernández-Manrique Sainz.
Orden de 14 de diciembre de 1981 por la que se rectifica la de 10 de febrero de 1977 e incluye a don Francisco Aliaga Zamora, funcionario del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en la relación número 1 del anexo 1 de dicha Orden.
Resolución de 21 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se incluye a don Jerónimo Sosa Castillo en la relación de funcionarios de carrera del Cuerpo de Administrativos de las Cofradías de Pescadores de AISS y se le asigna número de Registro de Personal.
Resolución de 21 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se asigna número de Registro de Personal a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares de las Cofradías de Pescadores del Organismo autónomo AISS.
Resolución de 21 de diciembre de 1981, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se asigna número de Registro de Personal a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Subalternos de las Cofradías de Pescadores del Organismo Autónomo AISS.
Real Decreto 99/1982, de 15 de enero, por por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro plenipotenciario de primera clase don José María Trías de Bes y Borrás.
Real Decreto 100/1982, de 15 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro plenipotenciario de primera clase don Rafael Ferrer Sagreras.
Real Decreto 101/1982, de 15 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro plenipotenciario de primera clase don Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes.
Real Decreto 102/1982, de 15 de enero, por el que se designa Embajador de España en la República de Guiena-Bissau a don Jesús Ezquerra Calvo, con residencia en Dakar.
Real Decreto 103/1982, de 15 de enero, por el que se designa Embajador de España en la República de Sri Lanka a don Enrique Mahou Stauffer, con residencia en Nueva Delhi.
Real Decreto 104/1982, de 15 de enero, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Manuel Fernández-Manrique Sainz.
Real Decreto 105/1982, de 15 de enero, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don José Pérez-Iñigo Martínez.
Real Decreto 106/1982, de 15 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Angel Bravo Santos.
Real Decreto 107/1982, de 15 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería don Eugenio Gómez Villate.
Real Decreto 108/1982, de 15 de enero, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire al Coronel de dicho Cuerpo don Francisco Loustáu Ferrán.
Real Decreto 109/1982, de 19 de enero, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don Manuel de Santa Ana y de la Rosa pase a la situación de reserva activa.
Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se nombra a don José María Marcos Elgoibar Profesor agregado del grupo XVI, «Electrónica y Automática», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 28 de octubre de 1981 por la que se nombra a don Valentín Sans Coma Profesor agregado de «Zoología (Procordados y Vertebrados)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
Orden de 19 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese de don Mariano Aparicio Bosch como Subdirector general de Enseñanzas Artísticas, de la Subsecretaría de Ordenación Educativa.
Orden de 30 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don César Vicente López López como Secretario general de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar.
Orden de 30 de diciembre de 1981 por la que se nombra Secretario general de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar a don Horacio Ferrer Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid