Orden de 16 de diciembre de 1980 por la que se acuerdan los nombramientos de los funcionarios de la Carrera Fiscal que se citan.
Real Decreto 2721/1980, de 15 de diciembre, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Aerotransportable al General de Brigada de Infantería don Julián Díaz López.
Real Decreto 2722/1980, de 19 de diciembre, por el que se nombra segundo Jefe de la Comandancia General de Melilla al General de Brigada de Infantería don Ricardo Castillo del Río.
Orden 360/90035/1980, de 15 de diciembre, por la que se nombra representante regional del Consejo Superior de Acción Social en la Octava Región Militar al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Tovar Morais.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se acuerda el cese en la comisión d servicio de carácter temporal, como Inspector nacional adjunto al Inspector central para el Area de la Inspección Territorial, de don Miguel Angel Bravo Lozano, del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios, por pase a otro destino.
Orden de 25 de noviembre de 1980 por la que se nombra, en comisión de servicio de carácter temporal, Inspector nacional adjunto al Inspector central para el Area de la Inspección Territorial, a don José Arnáu Zoroa.
Orden de 28 de noviembre de 1980 por la que se nombra Funcionario de carrera del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación al aspirante que ha superado las pruebas para cubrir una plaza de Técnico administrativo Titulado, Actuario de Seguros, en la plantilla del Organismo.
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se nombra a don Pedro Ramírez Oyanguren, Profesor agregado del grupo XXIII, «Laboreo de Minas» (Mecánica de las rocas y sus aplicaciones en minería y obras subterráneas)» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Luis Sierra Granados Profesor agregado del grupo XXI, «Celulosa y Papel», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se nombra a don José Luis Echániz Echevarría, Profesor agregado del grupo VI, «Dibujo», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Corrección de errores de la Resolución de 1 de septiembre de 1980, de la Universidad de Oviedo, por la que se hacen públicos los nombramientos de los funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad que han superado las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por Resolución de 9 de junio de 1979.
Real Despacho de 6 de noviembre de 1980 por el que se nombra Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don Jerónimo Arozamena Sierra.
Real Despacho de 21 de noviembre de 1980 por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Cecilio Serena Velloso.
Resolución de 4 de noviembre de 1980, del Consejo General del Poder Judicial, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Andrés Enfedaque Marco, Juez de Distrito.
Resolución de 19 de noviembre de 1980, de la Comisión Permanente, por la que se proveen Secretarías de Juzgados de Distrito, en concurso ordinario de traslado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid