Resolución de 15 de octubre de 1980, de la Secretaría de Estado para la Información, por la que se dispone el cese de don Guillermo Puerto Roselló como Subdirector general de Estudios y Difusión de la Secretaría de Estado para la Información.
Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 1980 por la que se nombra para el cargo de Jefe del Gabinete de Despacho del Ministro de Justicia a doña Asunción García Ramones.
Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 1980 por la que se nombra para el cargo de Jefe del Gabinete Técnico del Ministro de Justicia a don José Cavero Yáñez.
Real Decreto 2712/1980, de 18 de diciembre, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don José Osácar Goyeneche pase a la situación de reserva.
Orden de 3 de diciembre de 1980 por la que se dispone el cese de don José Joaquín García Muñoz, como Oficial Mayor del Departamento, por haber pasado a la situación de jubilado.
Resolución de 18 de noviembre de 1980, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionario del Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación a doña Mercedes Quirós Díaz.
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Rodolfo Carretero Carrero Profesor agregado del grupo XIV, «Termodinámica y Motores», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 22 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Luis Jáñez Escalada Profesor agregado de «Fundamentos de Psicología matemática» (a término) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 28 de octubre de 1980, por la que se nombra a don Andrés Sahuquillo Herraiz Profesor agregado del grupo X, «Geología aplicada a las obras públicas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Orden de 29 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Mario Martínez Tercero Profesor agregado de «Mercadotecnia» de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.
Corrección de errores de la Orden de 7 de noviembre de 1980 por la que se autoriza la inmediata posesión e incorporación a su nuevo destino en la Universidad de Salamanca, plaza de «Filología latina», Facultad de Filosofía y Letras del Colegio Universitario integrado de Zamora, previo cese del actual destino en la UNED, a don Genaro Costas Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid