Real Decreto 2646/1980, de 12 de diciembre, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Luis Martínez de Aguilar pase a la situación de Reserva.
Real Decreto 2647/1980, de 12 de diciembre, por el que se dispone que el General de División del Ejército don José Casquero Medina pase a la situación de Reserva.
Orden 110/00012/1980, de 12 de diciembre, por la que se nombra Jefe de la Oficina de Información Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa, del Ministerio de Defensa, al Teniente Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Manuel Fernández Monzón de Altolaguirre.
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Cabo primero del Cuerpo de la Policía Nacional don Juan Bautista Momparler Granados.
Real Decreto 2648/1980, de 12 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Iglesias Cabero en 'el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Segovia.
Real Decreto 2649/1980, de 12 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Antonio Escudero López en el cargo de Director general del Instituto Español de Emigración.
Real Decreto 2650/1980, de 12 de diciembre, por el que se nombra a don Manuel Dapena Baqueiro para el cargo de Secretario general Técnico.
Real Decreto 2651/1980, de 12 de diciembre, por el que se nombra a don José Luis García López para el cargo de Director general del Instituto Español de Emigración.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Badajoz, por fallecimiento del señor don Gerónimo Rincón Rodríguez.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Madrid, por jubilación por edad del señor don Luis Peláez Latorre.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Pamplona, por jubilación por edad del señor don Luis Iturbe Transchke.
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que cesa como Subdirector general de Coordinación doña María Teresa Mendizábal Aracama.
Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se nombra Subdirector general de Coordinación a don Juan Rodríguez de la Rúa.
Resolución de 12 de noviembre de 1980, de la Comisión Permanente, por la que se jubila por incapacidad física a don Francisco Navarro García, Secretario del Juzgado de Distrito de Vendrell (Tarragona).
Resolución de 14 de noviembre de 1980, de la Comisión Permanente, por la que se jubila por incapacidad física a don Joaquín Arriaza Macías, Secretario del Juzgado de Paz de Paradas (Sevilla).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid