Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se rectifica la de 25 de octubre de 1976, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio de 1980, por la que se estimó el recurso interpuesto por don Antonio Paredes Hueso, funcionario del Organismo autónomo Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se rectifica la de 17 de diciembre de 1976, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio de 1980, por la que se estimó el recurso interpuesto por doña Herminia Cabo García, funcionaria del Organismo autónomo Servicio de Extensión Agraria.
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se rectifica la de 10 de febrero de 1977, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio de 1980, por la que se estimó los recursos interpuestos por doña Cecilia Fernández Olmo y doña Pilar Alvarez Alvarez, funcionarias del Organismo autónomo Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se rectifica la de 25 de octubre de 1976, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio de 1980, por la que se estimó el recurso interpuesto por doña Tomasa García Muñoz, funcionaria del Organismo autónomo Obra de Protección de Menores (Tribunales).
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se rectifica la de 25 de octubre de 1976, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 30 de julio de 1980, por la que se estimó el recurso interpuesto por don Evencio Baños Rodríguez, funcionario del Organismo autónomo Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se rectifica la de 25 de octubre de 1976, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 31 de julio de 1980, por la que se estimó el recurso interpuesto por doña Carmen Pérez Blanco, doña María Pilar Tella Tejedor, doña María del Carmen Betanzos García y doña Amparo Sánchez Pérez, funcionarias del Organismo autónomo Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se dispone el cese de don Félix López Ortega como Director del Departamento de Prestaciones Básicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se nombra a don Ricardo González Antón Director del Departamento de Prestaciones Básicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Orden de 21 de noviembre de 1980 por la que se nombra a don Antonio Villalpando Martínez Secretario general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Real Decreto 2549/1980, de 21 de noviembre, por el que se dispone que don José María Trías de Bes y Borrás cese en el cargo de Embajador de España en la República Popular de Bulgaria.
Real Decreto 2550/1980, de 21 de noviembre, por el que se designa Embajador de España en la República Popular de Bulgaria a don José Luis de la Peña Aznar.
Real Decreto 2551/1980, de 22 de noviembre, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado de Canarias al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Antonio Galbe Pueyo.
Real Decreto 2552/1980, de 24 de noviembre, por el que se nombra Gobernador militar del Campo de Gibraltar al General de División del Ejército don Ricardo Oñate de Pedro.
Resolución de 12 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que, se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala administrativa del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala Administrativa del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala técnico-administrativa del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios de carrera de la Escala de Delineantes del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala Facultativa del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Ordenanzas del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes facultativos del Organismo.
Resolución de 13 de noviembre de 1980, de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala facultativa (turnos libre y restringido) del Organismo.
Resolución de 17 de septiembre de 1980, del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, por la que se incluye con carácter definitivo en los grupos «A» y «B» de la Escala de Servicios Generales al personal ingresado por convocatoria de 29 de septiembre de 1978.
Corrección de errores de la Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo de Orense, don Manuel Ruiz Pontones, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 11 de Barcelona.
Corrección de erratas de la Resolución de 26 de septiembre de 1980, del Servicio de Extensión Agraria, por la que se rectifican errores advertidos en las relaciones circunstanciadas de funcionarios de carrera propios del Organismo, aprobada por Resolución de 25 de febrero de 1980.
Corrección de errores del Real Decreto 2440/1980, de 7 de noviembre, por el que se nombra Secretario general del Consejo Superior de Deportes a don Pedro Porras Orúe.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid